KRS 0000107698
NIP9521003448
REGON01163381100000
NazwaECOBLUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaECOBLUE POLSKA
Data rejestracji 19 kwi 2002 (22 lata temu) 19 kwi 2002
Data usunięcia 21 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BALETOWA, 30, WARSZAWA, 02-867, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9521003448
data rejestracji 09 maj 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPURATOR VERMOGENSVERWALTUNG GMBH, AUSTRIA
Wspólnik
2002-04-19
2004-07-12
160 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160000 ZŁ
PURATOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE BEFEKTETESI KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG BUDAPEST
Wspólnik
2004-07-12
2014-06-04
195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 195.000 ZŁOTYCH
PURATOR INTERNATIONAL GMBH
Wspólnik
2014-06-04
2014-06-24
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH
ECO INVEST GMBH
Wspólnik
2014-06-24
2018-09-26
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ
Wspólnik
2018-09-26
2020-01-21
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
01304769000000
WALDEMAR MARCIN SMARŻ
Prokurent
2007-05-15
2017-01-09
SAMOISTNA
PAWEŁ PIOTR ROSIAK
Prokurent
2017-01-09
2020-01-21
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE
FRÉDÉRIC VINSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-26
2020-01-21
HARTMUT OLAF LIEDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-26
2020-01-21
KAROLY KOVACS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-19
2007-05-15
JOZSEF DRUSKOCI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-19
2004-07-12
IRENEUSZ CIEŚLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-19
2007-05-15
JOHANN PAUL KROTSCHECK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-15
2010-05-06
KLEMENS WIESE
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-06
2010-12-02
JOHANN PAUL KROTSCHECK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-02
2016-12-08
STEPHAN ANDREAS ZEISING
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-08
2018-09-26
2002-04-19
2016-06-30
"PURATOR POLSKA - EKOTECHNIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-19
2014-06-06
POLONEZA, 93, WARSZAWA, 02-826, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie