KRS 0000107538
NIP9491723993
REGON15155378500000
NazwaGST AUTOMOTIVE SAFETY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGST AUTOMOTIVE SAFETY POLAND
Data rejestracji 22 kwi 2002 (22 lata temu) 22 kwi 2002
Data usunięcia 24 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEGIONÓW, 202/210, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9491723993
data rejestracji 01 paź 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #1396Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #1399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1320D PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCHANDRZEJ MAREK LECHOWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ MAREK LECHOWSKI
reprezentant
"GST WIDEFABRIC INTERNATIONAL GMBH"
Wspólnik
2002-04-22
2013-10-04
6.980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.980.000 ZŁ.
GST GLOBAL GMBH
Wspólnik
2013-10-04
2022-05-24
7000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ
ANDRZEJ LECHOWSKI
Likwidator
2020-08-19
2022-05-24
ANDRZEJ MAREK LECHOWSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, OSOBA TA REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ - DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁ)KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE - POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁ) POZOSTAŁYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
JOHANN BERGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-22
2002-09-27
JOHANN BERGER
PREZES ZARZĄDU
2002-09-27
2005-06-30
ANDRZEJ LECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-22
2007-02-20
ANDRZEJ LECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-02-20
2020-08-19
GEORG SAINT DENIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-27
2014-09-05
HANS ALBERT GRAEFE
PREZES ZARZĄDU
2005-06-30
2007-02-20
UWE JURGEN ZIMMERMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-07
2020-08-19
CHRISTOPHE ANDRE DERVYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-22
2018-03-26
1960-05-05
DUK HO OH
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-20
2020-08-19
SHIMIZU HIROSHI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-06-13
2020-08-19
2002-04-22
2006-01-24
"BERGER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-01-24
2008-05-30
"BST SAFETY TEXTILES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-05-30
2009-09-15
ITG AUTOMOTIVE SAFETY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-09-15
2020-08-19
GST AUTOMOTIVE SAFETY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie