KRS 0000107087
NIP8992288214
REGON93203215100000
Nazwa"TERCET BIS" G. MIELCAREK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"TERCET BIS" G. MIELCAREK
Data rejestracji 16 kwi 2002 (22 lata temu) 16 kwi 2002
Data usunięcia 26 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWROBERT WARCHAŁOWSKI
Wspólnik
2002-04-16
2003-09-09
DONATA MADEJ
Wspólnik
2002-04-16
2002-11-26
MAŁGORZATA MURAWSKA
Wspólnik
2002-07-01
2007-04-17
MAREK WAWRZKIEWICZ
Wspólnik
2003-09-09
2010-01-15
DONATA AGNIESZKA MADEJ
Wspólnik
2007-04-17
2010-01-15
PAWEŁ WALDEMAR KUCH
Wspólnik
2010-01-15
2012-08-16
STANISŁAW ANTONI MADEJ
Wspólnik
2010-01-15
2016-05-14
GRZEGORZ ZBIGNIEW MIELCAREK
Wspólnik
2016-05-14
2019-11-26
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
ROBERT WARCHAŁOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-04-16
2003-09-09
DONATA MADEJ
Członek Organu Reprezentacji
2002-04-16
2002-11-26
MAŁGORZATA MURAWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2002-07-01
2007-04-17
MAREK WAWRZKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2003-09-09
2010-01-15
DONATA AGNIESZKA MADEJ
Członek Organu Reprezentacji
2007-04-17
2010-01-15
STANISŁAW ANTONI MADEJ
Członek Organu Reprezentacji
2010-01-15
2016-05-14
PAWEŁ WALDEMAR KUCH
Członek Organu Reprezentacji
2010-01-15
2012-08-16
Członek Organu Reprezentacji
2012-08-16
2019-11-26
02184732600000
GRZEGORZ ZBIGNIEW MIELCAREK
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-14
2019-11-26
2002-04-16
2003-09-09
"TERCET BIS" R. WARCHAŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
2003-09-09
2010-01-15
"TERCET BIS" M. WAWRZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
2010-01-15
2016-05-14
"TERCET BIS" S.MADEJ SPÓŁKA JAWNA
2002-04-16
2016-05-14
KOMANDORSKA, 147, WROCŁAW, 53-344, WROCŁAW, POLSKA
2016-05-14
2017-07-06
UL. ORZECHOWA, 97, WROCŁAW, 50-540, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie