KRS 0000105591
NIP8340000061
REGON00036358200000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁOWICZU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁOWICZU
Data rejestracji 12 kwi 2002 (22 lata temu) 12 kwi 2002
Data usunięcia 03 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KATARZYNÓW, 49, ŁOWICZ, 99-400, ŁOWICZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email GS.LOWICZ@WP.PL
Dane podatkowe
NIP 8340000061
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #9522Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEAGNIESZKA ANETA MALEJKA
Likwidator
2020-10-13
2022-01-03
SŁAWOMIR LEON WOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-12
2014-07-24
JAN GRZEGOREK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-12
2006-08-01
IRENA KACPRZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-12
2002-10-07
LESZEK ZENON BOGUSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-12
2006-08-01
ANDRZEJ KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-12
2002-10-07
WIESŁAW ZWOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-12
2022-01-03
ANDRZEJ WOJDA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-12
2006-08-01
TADEUSZ KOZA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-12
2002-10-07
MIROSŁAW KUCHAREK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-12
2022-01-03
TADEUSZ ANTONI ZABOST
Członek Organu Nadzoru
2002-04-12
2022-01-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU WZGLĘDNIE DWAJ PEŁNOMOCNICY
PAWEŁ MARIAN PIORUN
PREZES ZARZĄDU
2002-04-12
2003-01-21
MARIANNA ANNA POLAK
PREZES ZARZĄDU
2003-01-21
2013-02-25
BOGDAN BĄBA
PREZES ZARZĄDU
2013-02-25
2020-10-13
2002-04-12
2020-10-13
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁOWICZU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie