KRS 0000105058
REGON95043620700000
NazwaPROBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROBET
Data rejestracji 09 kwi 2002 (22 lata temu) 09 kwi 2002
Data usunięcia 20 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 54, ZAWADA, 22-450, ZAWADA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3628400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO #C GÓRNICTWO I KOPALNICTWO #D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #F BUDOWNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #H HOTELE I RESTAURACJE #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #J POŚREDNICTWO FINANSOWE #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #M EDUKACJA #N OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA #O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNASŁAWOMIR ANDRZEJ KMIEĆ
Wspólnik
2002-04-09
2020-02-20
14 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1400 ZŁOTYCH 36242 UDZIAŁY PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZEJ WARTOŚCI 3624200 ZŁOTYCH NA PRAWIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z LESZKIEM WOJDAKIEM WSPÓLNIKIEM "PRESBET" L. WOJDAK, S. KMIEĆ SPÓŁŁKA JAWNA
LESZEK WOJCIECH WOJDAK
Wspólnik
2002-04-09
2020-02-20
14 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1400 ZŁOTYCH 36242 UDZIAŁY PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZEJ WARTOŚCI 3624200 ZŁOTYCH NA PRAWIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ ZE SŁAWOMIREM KMIEĆ WSPÓLNIKIEM "PRESBET" L. WOJDAK, S. KMIEĆ SPÓŁKA JAWNA
JERZY MICHAŁ KUSYK
Prokurent
2002-04-09
2004-05-20
ŁĄCZNA
DANUTA ZOFIA KUSYK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2004-05-20
ELŻBIETA KMIEĆ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2004-05-20
PAULINA JOANNA WOJDAK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2004-05-20
LESZEK WOJCIECH WOJDAK
Likwidator
2004-05-20
2020-02-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W WYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MIROSŁAW ZENON CHWIEJCZAK
PREZES
2002-04-09
2004-03-31
LESZEK KIEŁKIEWICZ
CZŁONEK
2002-04-09
2004-05-20
LESZEK WOJCIECH WOJDAK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-31
2004-05-20
2002-04-09
2004-05-20
PROBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie