KRS 0000097388
REGON43126958200000
NazwaKAMIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKAMIKO
Data rejestracji 09 mar 2002 (23 lata temu) 09 mar 2002
Data usunięcia 21 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CYDA, 6, LUBLIN, 20 - 714, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #55 HOTELE I RESTAURACJEDANUTA ZOFIA KUSYK
Wspólnik
2002-03-09
2006-05-22
24 UDZIAŁY NA KWOTĘ 12.000 ZŁ.
JERZY MICHAŁ KUSYK
Wspólnik
2002-03-09
2006-05-22
24 UDZIAŁY NA KWOTĘ 12.000 ZŁ.
WOJCIECH SZATAŁOWICZ
Wspólnik
2006-05-22
2014-12-16
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
TOMASZ MARCIN PIÓRKO
Wspólnik
2006-05-22
2019-10-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ALEKSANDRA SZATAŁOWICZ
Wspólnik
2006-05-22
2014-12-16
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
WIESŁAW PIÓRKO
Wspólnik
2014-12-16
2019-10-21
50; 25.000ZŁ
JOANNA MARIA WOJDAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-09
2006-05-22
DANUTA ZOFIA KUSYK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-09
2006-05-22
ELŻBIETA KMIEĆ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-09
2006-05-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB SAMODZIELNIE PROKURENT W ZAKRESIE UDZIELONEJ PROKURY.
JERZY MICHAŁ KUSYK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-09
2006-05-22
DANUTA SZATAŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-05-22
2014-12-16
TOMASZ MARCIN PIÓRKO
PREZES ZARZĄDU
2014-12-16
2019-10-21
2002-03-09
2006-05-22
KAMICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
2002-03-09
2006-05-22
ŚNIEŻYSKIEGO, 10, LUBLIN, 20-706, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie