KRS 0000104332
REGON81052715700000
NazwaFABRYKA RESORÓW "TES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFABRYKA RESORÓW "TES"
Data rejestracji 03 kwi 2002 (22 lata temu) 03 kwi 2002
Data usunięcia 11 sty 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOWIA, 6, TARNOWO PODGÓRNE, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2874Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALIZDZISŁAW TYPAŃSKI
Wspólnik
2002-04-03
2005-01-11
191 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 143.250,00 ZŁ.
ZDZISŁAW TYPAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-03
2002-11-29
ZOFIA TYPAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-03
2005-01-11
ŁUCJA BARBARA KORCHUT
Członek Organu Nadzoru
2002-04-03
2002-08-01
EWA TYPAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-01
2005-01-11
ANNA PAWLIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-29
2005-01-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE W LICZBIE DWÓCH LUB ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO Z PROKURENTEM.
ROMAN JAN PAWLIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-03
2002-11-29
KRYSTYNA ALINA CIELOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-03
2002-11-29
ZDZISŁAW TYPAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-29
2005-01-11
2002-04-03
2003-08-29
NIEPODLEGŁOŚCI, 35, GOLCZEWO, 72-410, GOLCZEWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie