KRS 0000103829
NIP9451472711
REGON35075065500000
NazwaFUNDACJA BRONISŁAW CHROMY ART
Krótka nazwaBRONISŁAW CHROMY ART
Data rejestracji 29 mar 2002 (22 lata temu) 29 mar 2002
Data usunięcia 04 gru 2012 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres CYSTERSÓW, 11, KRAKÓW, 31-553, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNEBOGUSŁAW JAN ZYCH
Likwidator
2012-07-16
2012-12-04
GRAŻYNA TERESA CHROMY ROŚCISZEWSKA
Likwidator
2012-07-16
2012-12-04
JACEK KAZIMIERZ ZIÓŁEK
Likwidator
2012-07-16
2012-12-04
WIESŁAW NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-29
2012-12-04
CZESŁAW MARCISZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-29
2012-12-04
MARGITA DUKIET SZNAJD
Członek Organu Nadzoru
2002-03-29
2012-12-04
BRONISŁAW CHROMY
Członek Organu Nadzoru
2002-03-29
2012-12-04
WOJCIECH WĘGRZYN
Członek Organu Nadzoru
2002-03-29
2012-12-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU FUNDACJI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
BOGUSŁAW JAN ZYCH
PREZES
2002-03-29
2012-07-16
JACEK KAZIMIERZ ZIÓŁEK
SEKRETARZ
2002-03-29
2012-07-16
GRAŻYNA CHROMY
V-CE PREZES
2002-03-29
2012-07-16
2002-03-29
2012-07-16
FUNDACJA BRONISŁAW CHROMY ART.
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie