KRS 0000100472
NIP5851369920
REGON19221437300000
Nazwa"PLATAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPLATAN
Data rejestracji 18 mar 2002 (23 lata temu) 18 mar 2002
Data usunięcia 13 mar 2012 13 mar 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLATANOWA, 2, SOPOT, 81-855, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6675500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5851369920
data rejestracji 02 sty 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 gru 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWIESŁAW RYBNIK
Beneficjent
ADAM PAWLUK
Beneficjent
WIESŁAW RYBNIK
reprezentant
ADAM PAWLUK
reprezentant
WIESŁAW ZENON PEDRYCZ
Wspólnik
2002-03-18
2012-03-13
6007 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.003.500,00 ZŁ
Wspólnik
2002-03-18
2012-03-13
6.673 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.336.500 ZŁ
00121538100000
WIESŁAW RYBNIK
Beneficjent
WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O., KTÓRA POSIADA100% UDZIAŁÓW KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ADAM PAWLUK
Beneficjent
WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O., KTÓRA POSIADA100% UDZIAŁÓW KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA LUB WICEPREZESA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
WIESŁAW ZENON PEDRYCZ
PREZES ZARZĄDU
2002-03-18
2012-03-13
WIESŁAW RYBNIK
VICE PREZES ZARZĄDU
2002-03-18
2012-03-13
MARIUSZ BORKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-18
2012-03-13
ADAM PAWLUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-18
2012-03-13
2002-03-18
2003-12-17
3-GO MAJA, 54, SOPOT, 81-850, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie