KRS 0000099302
NIP6842250835
REGON37099960000000
NazwaBALENA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBALENA
Data rejestracji 12 mar 2002 (23 lata temu) 12 mar 2002
Data usunięcia 20 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres OKULICKIEGO, 4, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100672,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 201344,00 PLN
Wartość nominalna akcji8,80 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji11440
Dane podatkowe
NIP 6842250835
data rejestracji 01 gru 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIMACIEJ RAFAŁ KNOL
reprezentant
JANUSZ ANDRZEJ SŁABIK
Beneficjent
RAFAŁ SŁABIK
Beneficjent
TOMASZ SOBIBOROWICZ
Beneficjent
ANNA STANISŁAWA SŁABIK
Beneficjent
SEBASTIAN ROGALA
Prokurent
2002-03-12
2008-08-29
SAMOISTNA
EWA SŁABIK
Prokurent
2002-03-12
2009-08-07
SAMOISTNA
TADEUSZ SŁABIK
Prokurent
2002-03-12
2013-07-31
SAMOISTNA
MARCIN KOŁODZIEJ
Prokurent
2008-08-29
2012-08-01
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF MOSOŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-12
2004-04-16
ANDRZEJ FRYDRYCH
Członek Organu Nadzoru
2002-03-12
2009-08-07
ANDRZEJ SŁABIK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-12
2008-10-15
STANISŁAW WÓJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-04-16
2005-03-24
RAFAŁ SŁABIK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-24
2021-04-20
TOMASZ SOBIBOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-10-15
2021-04-20
ANNA STANISŁAWA SŁABIK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-07
2021-04-20
MACIEJ RAFAŁ KNOL
Likwidator
2016-10-26
2020-06-02
JANUSZ ANDRZEJ SŁABIK
Beneficjent
52 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM W BALENA SPÓŁKA AKCYJNA
RAFAŁ SŁABIK
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
TOMASZ SOBIBOROWICZ
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
ANNA STANISŁAWA SŁABIK
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JANUSZ SŁABIK
PREZES
2002-03-12
2016-10-26
ANDRZEJ SŁABIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-15
2016-10-26
MACIEJ RAFAŁ KNOL
PREZES ZARZĄDU
2020-06-02
2021-04-20
2002-03-12
2015-03-24
CELL-FAST SPÓŁKA AKCYJNA
2015-03-24
2016-10-26
BALENA SPÓŁKA AKCYJNA
2016-10-26
2020-06-02
BALENA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie