KRS 0000098651
NIP8841806579
REGON89049130700000
Nazwa"ŚLĄSKIE CENTRUM WINDYKACYJNE" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaŚLĄSKIE CENTRUM WINDYKACYJNE
Data rejestracji 24 kwi 2002 (22 lata temu) 24 kwi 2002
Data usunięcia 25 mar 2019 25 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PODLESIE, 78 B, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 102000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 102000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10200
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2670Z PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCHMARIUSZ MAREK DĘBIAK
Prokurent
2003-12-02
2019-03-25
SAMOISTNA
HENRYK SZYMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2003-12-02
PATRYCJA SZYMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2019-03-25
MARIUSZ DĘBIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2003-12-02
DAMIAN CYMBAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2003-03-31
ADRIAN URBAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2019-03-25
JOANNA ALEKSANDRA THIEL
Członek Organu Nadzoru
2003-12-02
2019-03-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
KATARZYNA DĘBIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-24
2013-11-27
EUGENIUSZ JÓZEF ŚCIGAŁA
VICE PREZES ZARZĄDU
2003-12-02
2013-12-19
2002-04-24
2003-03-31
GÓRY CHEŁMSKIEJ, 2B, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie