KRS 0000026599
NIP6311023957
REGON27270935400000
NazwaŚLĄSKIE CENTRUM BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaŚLĄSKIE CENTRUM BIZNESU
Data rejestracji 12 lip 2001 (23 lata temu) 12 lip 2001
Data usunięcia 18 mar 2016 18 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PODLESIE, 78 B, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #6521 LEASING #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #72 INFORMATYKA #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6522 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7012 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIEHENRYK SZYMCZYK
Wspólnik
2001-07-12
2016-03-18
4750 UDZIAŁÓW PO 200,00;-ZŁOTYCH KAŻDY - ŁĄCZNA WARTOŚĆ 950.000,00;- ZŁOTYCH
WANDA PODKAŃSKA
Wspólnik
2001-07-12
2001-12-13
250 UDZIAŁÓW PO 200,00;-ZŁOTYCH KAŻDY - ŁĄCZNA WARTOŚĆ 50.000,00;- ZŁOTYCH
ROMAN BRZOZA
Wspólnik
2001-12-13
2016-03-18
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00;-ZŁOTYCH
SEBASTIAN SZYMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2001-12-13
WANDA PODKAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2001-12-13
ROMAN BRZOZA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2016-03-18
PATRYCJA IWONA SZYMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2016-03-18
KATARZYNA JOANNA DĘBIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2013-11-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HENRYK SZYMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-12
2002-10-01
KATARZYNA JOANNA DĘBIAK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY W TRYBIE ART.383 PAR.1 KSH DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
2002-10-01
2007-04-26
KATARZYNA JOANNA DĘBIAK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
2007-04-26
2013-11-27
2001-07-12
2002-10-01
GÓRY CHEŁMSKIEJ, 2 B, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie