KRS 0000098502
NIP7810000053
REGON00136366700000
Nazwa"INFRABUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINFRABUD
Data rejestracji 20 mar 2002 (22 lata temu) 20 mar 2002
Data usunięcia 30 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZIELNA, 1, SUCHY LAS, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 158300,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIBEATA MARIA JARMOLIŃSKA LINKA
Prokurent
2002-03-20
2004-09-28
ODDZIELNA
WOJCIECH BANACH
Prokurent
2004-09-28
2015-02-27
ODDZIELNA
MAREK GRĄDECKI
Prokurent
2015-02-27
2016-05-19
PROKURA ŁĄCZNA, WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA W PARZE Z DRUGIM PROKURENTEM
ROMAN DRAGON
Prokurent
2015-02-27
2017-01-30
PROKURA ŁĄCZNA, WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA W PARZE Z DRUGIM PROKURENTEM
JANINA KAZIMIERA DANIELEWICZ
Prokurent
2002-03-20
2004-09-28
ODDZIELNA
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA 60-462 POZNAŃ UL. SZARYCH SZEREGÓW
Wspólnik
2002-03-20
2013-05-14
1015 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.750,00 PLN
630007106
CZESŁAW FLIGIER
Wspólnik
2002-03-20
2015-02-27
1621 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 81.050,00 PLN.
BEATA MARIA JARMOLIŃSKA LINKA
Wspólnik
2002-03-20
2005-06-02
745 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.250,00 ZŁOTYCH
JAN KAROWSKI
Wspólnik
2002-03-20
2015-02-27
555 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.750,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-02-27
2017-01-30
3166 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 158.300,00 ZŁ
00477311800000
PIOTR JERZYKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2007-08-03
JANINA DANIELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-11-04
2015-02-27
HALINA BUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-08-03
2015-02-27
ANDRZEJ JÓZEF CHMIELECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2004-11-04
MIROSŁAWA ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2007-08-03
ADAM IGNACY KRZEKOTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-03
2013-08-20
MIROSŁAWA ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-08-20
2015-02-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK GRĄDECKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-19
2017-01-30
CZESŁAW FLIGIER
DYREKTOR
2002-03-20
2016-05-19
2002-03-20
2004-09-28
SZARYCH SZEREGÓW, 23, POZNAŃ, 60-462, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie