KRS 0000098217
NIP2220094783
REGON27276197500000
NazwaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWA MYSŁOWICE
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWA MYSŁOWICE
Data rejestracji 13 mar 2002 (23 lata temu) 13 mar 2002
Data usunięcia 01 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA
Adres WIELKA SKOTNICA, 29-29A, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email CENTRALA@SKOK-MYSLOWICE.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #91 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAALEKSANDER MATWIEJSZYN
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2010-07-05
ZYGMUNT SONDEJ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2007-01-11
JERZY MAJCHUR
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2002-11-29
JACEK TOSZA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2002-11-29
DARIUSZ SANHEN
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2010-07-05
JANUSZ WSZOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2010-07-05
JÓZEF PTASZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-29
2004-03-17
RAFAŁ MAJCHUR
Członek Organu Nadzoru
2002-11-29
2004-03-17
KRZYSZTOF CZECH
Członek Organu Nadzoru
2004-03-17
2010-07-05
ALEKSANDER MATWIEJSZYN
Członek Organu Nadzoru
2010-07-05
2019-04-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. ZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ KASY I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ; 2. OŚWIADCZENIA WOLI ZA KASĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
JULIAN ŁAŚKO
PREZES ZARZĄDU
2002-03-13
2012-11-16
KRZYSZTOF CZECH
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-13
2004-03-17
BOGUSŁAW NIEZABITOWSKI
CZLONEK ZARZĄDU
2002-03-13
2007-10-16
JÓZEF PTASZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-17
2016-09-07
JÓZEF PTASZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-09-07
2019-04-01
RAFAŁ MAJCHUR
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-16
2012-11-16
RAFAŁ MAJCHUR
PREZES ZARZĄDU
2012-11-16
2019-04-01
ADAM CZECH
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-11-16
2015-04-29
URSZULA STADLER
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-04-29
2017-02-03
JOANNA GRABOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-02-03
2019-04-01
2002-03-13
2014-04-01
SPÓŁDZIELNIA
2002-03-13
2014-09-25
ŚWIERCZYNY, 3, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie