KRS 0000057856
NIP2220698653
REGON27122497900000
NazwaLOKDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLOKDOM
Data rejestracji 13 lis 2001 (23 lata temu) 13 lis 2001
Data usunięcia 28 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KS. NORBERTA BOŃCZYKA, 36, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0510Z WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWFUNDACJA NA RZECZ PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH "BARBÓRKA"
Wspólnik
2001-11-13
2004-02-11
45 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ O WARTOŚCI OGÓLNEJ 4.500 ZŁ
270545457
GRAŻYNA SZUMILAS
Wspólnik
2001-11-13
2003-01-24
5 UDZIAŁÓW PO 100,-ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,-ZŁ
ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY "BARBÓRKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-02-28
2003-01-24
250 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ O WARTOŚCI OGÓLNEJ 25.000 ZŁ
271113435
JERZY SKUPIEŃ
Wspólnik
2002-02-28
2005-01-03
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19500,00 ZŁ
JERZY MAJCHUR
Wspólnik
2002-02-28
2009-01-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
EWA KRUPA
Wspólnik
2002-02-28
2005-02-28
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000ZŁ
RAFAŁ JERZY MAJCHUR
Wspólnik
2005-02-28
2009-01-16
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁ
ŁUKASZ MICHAŁ MAGDZIORZ
Wspólnik
2005-02-28
2022-12-28
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁ
Wspólnik
2005-02-28
2022-12-28
86 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 43.000 ZŁ.
27692771100000
PIOTR PAWEŁ KRUPA
Prokurent
2005-01-03
2005-02-28
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, NATOMIAST KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
JERZY SKUPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2001-11-13
2005-01-03
JERZY MAJCHUR
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-13
2005-02-28
EWA HALINA KOŹLIK
PREZES ZARZĄDU
2005-02-28
2019-06-27
ŁUKASZ MICHAŁ MAGDZIORZ
PREZES ZARZĄDU
2005-01-03
2005-02-28
ŁUKASZ MICHAŁ MAGDZIORZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-02-28
2012-06-25
2001-11-13
2003-05-29
NIERUCHOMOŚCI I MIESZKANIA "LOKDOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-13
2005-02-28
ŚWIERCZYNY, 3, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie