KRS 0000098182
NIP8550019581
REGON00050799200000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W MIĘDZYZDROJACH
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W MIĘDZYZDROJACH
Data rejestracji 12 mar 2002 (23 lata temu) 12 mar 2002
Data usunięcia 25 sty 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ŚWIATOWIDA, 19, MIĘDZYZDROJE, 72-500, MIĘDZYZDROJE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHANNA KOWALEWSKA
Pełnomocnik
2007-06-01
2008-05-21
PEŁNOMOCNICTWO ZARZĄDU DO SKŁADANIA PISEMNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI ZA BANK SPÓŁDZIELCZY W MIĘDZYZDROJACH
TOMASZ RYCHŁOWSKI
Pełnomocnik
2008-05-21
2013-01-25
PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA RADY NADZORCZEJ W CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH MIĘDZY BANKIEM A ZARZĄDEM
ZBIGNIEW WOLNY
Pełnomocnik
2008-05-21
2013-01-25
PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA RADY NADZORCZEJ W CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH MIĘDZY BANKIEM A ZARZĄDEM
JÓZEF BOGUSŁAW SUTYŁA
Pełnomocnik
2008-05-21
2013-01-25
PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA RADY NADZORCZEJ W CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH MIĘDZY BANKIEM A ZARZĄDEM
WANDA BOŻĘCKA
Pełnomocnik
2012-07-26
2013-01-25
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA PISEMNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI ZA BANK SPÓŁDZIELCZY W MIĘDZYZDROJACH
KRYSTYNA ZDUNEK
Pełnomocnik
2012-07-26
2013-01-25
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA PISEMNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI ZA BANK SPÓŁDZIELCZY W MIĘDZYZDROJACH
ANNA KOWALEWSKA
Prokurent
2007-04-10
2007-06-01
PEŁNOMOCNICTWO ZARZĄDU DO SKŁADANIA PISEMNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI ZA BANK SPÓŁDZIELCZY W MIĘDZYZDROJACH
TADEUSZ RAKSZAWA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-12
2006-11-06
HENRYK SZACIŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-12
2006-11-06
ADAM CHORZĘPA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-12
2013-01-25
BRONISŁAW MIROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-12
2013-01-25
EWA KAWA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-12
2002-11-19
ANDRZEJ SPYCHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-12
2013-01-25
KRYSTYNA CHMIELEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-12
2006-11-06
ANDRZEJ KLIMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-11-06
2010-08-06
RYSZARD PŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-06
2013-01-25
JÓZEF BOGUSŁAW SUTYŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-12
2013-01-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiŁĄCZNIE: * DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU BANKU * CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIONA - PEŁNOMOCNIK * DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW UPOWAŻNIONYCH PRZEZ ZARZĄD
IWONA DOROTA EKIERT
PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2006-11-06
2007-04-10
IWONA DOROTA EKIERT
PREZES ZARZĄDU
2007-04-10
2013-01-25
WANDA BOŻĘCKA
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
2002-03-12
2012-07-26
JANUSZ PIŁAT
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2002-11-19
2008-05-21
JANUSZ PIŁAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-21
2010-08-06
ANNA KOWALEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-21
2013-01-25
KRZYSZTOF GÓRSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-12
2006-11-06
LEONARD JARZĄBEK
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2002-03-12
2002-11-19
KRYSTYNA ROMANOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-12
2008-05-21
KRYSTYNA ROMANOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-21
2013-01-25
2002-03-12
2013-01-25
SPÓŁDZIELNIA
2002-03-12
2013-01-25
BANK SPÓŁDZIELCZY W MIĘDZYZDROJACH
2002-03-12
2013-01-25
ŚWIATOWIDA, 19, MIĘDZYZDROJE, 72-500, MIĘDZYZDROJE, POLSKA
2010-08-06
2013-01-25
6419Z - PRZYJMOWANIE WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH I PŁATNYCH NA ŻĄDANIE LUB Z NADEJŚCIEM OZNACZONEGO TERMINU ORAZ PROWADZENIE RACHUNKÓW TYCH WKŁADÓW
2010-08-06
2013-01-25
6419Z - PROWADZENIE INNYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH
2010-08-06
2013-01-25
6419Z - UDZIELANIE KREDYTÓW I POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH OSOBOM FIZYCZNYM ZAMIESZKUJĄCYM LUB PROWADZĄCYM PRZEDSIĘBIORSTWO NA TERENIE DZIAŁANIA BANKU LUB OSOBOM PRAWNYM I JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM NIEPOSIADAJĄCYM OSOBOWOŚCI PRAWNEJ A POSIADAJĄCYM ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, MAJĄCYM SIEDZIBĘ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA TERENIE DZIAŁANIA BANKU
2010-08-06
2013-01-25
6419Z - UDZIAŁ W ZAKRESIE I TRYBIE UZGODNIONYM Z GBW S.A. GWARANCJI BANKOWYCH I PORĘCZEŃ OSOBOM FIZYCZNYM ZAMIESZKUJĄCYM LUB PROWADZĄCYM PRZEDSIĘBIORSTWO NA TERENIE DZIAŁANIA BANKU LUB OSOBOM PRAWNYM I JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM NIEPOSIADAJĄCYM OSOBOWOŚCI PRAWNEJ A POSIADAJĄCYM ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, MAJĄCYM SIEDZIBĘ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA TERENIE DZIAŁANIA BANKU
2010-08-06
2013-01-25
6419Z - PRZEPROWADZANIE BANKOWYCH ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH
2010-08-06
2013-01-25
6419Z - OPERACJE CZEKOWE I WEKSLOWE
2010-08-06
2013-01-25
6419Z - WYDAWANIE KART PŁATNICZYCH ORAZ WYKONYWANIE OPERACJI PRZY ICH UŻYCIU
2010-08-06
2013-01-25
6419Z - NABYWANIE I ZBYWANIE WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNYCH
2010-08-06
2013-01-25
6419Z - PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIE SKRYTEK SEJFOWYCH
2010-08-06
2013-01-25
6619Z - ŚWIADCZY USŁUGI DORADCZO-KONSULTACYJNE W SPRAWACH FINANSOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie