KRS 0000085992
NIP8510012331
REGON81046159900000
NazwaZACHODNIOPOMORSKA IZBA TURYSTYKI
Krótka nazwaZACHODNIOPOMORSKA IZBA TURYSTYKI
Data rejestracji 26 lut 2002 (23 lata temu) 26 lut 2002
Data usunięcia 19 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaIZBA GOSPODARCZA
Adres UL. DWORCOWA, 6, SZCZECIN, 70-206, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@ZIT.SZCZECIN.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #9112Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCHMIECZYSŁAW MARCIN PIECHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-06
2011-05-12
TOMASZ STANISŁAW ZALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-05-10
2013-10-10
JADWIGA NOWICKA
Członek Organu Nadzoru
2005-05-10
2019-11-19
GRAŻYNA MARIA SOBONIAK
Członek Organu Nadzoru
2012-10-16
2019-11-19
BOGUSŁAW BOGUSŁAW SUTYŁA
Członek Organu Nadzoru
2013-10-10
2019-11-19
MAREK MIGDAŁ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-06
2005-05-10
CEZARY JERZY KRAMEK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-06
2005-05-10
ZBIGNIEW POPIK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2003-08-06
JADWIGA NOWICKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2003-08-06
BARBARA JANINA ŁUBIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2003-08-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA IZBY UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD (REPREZENTACJA ŁĄCZNA) DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH JEST ZGODNE WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA IZBY I SKARBNIKA LUB DWÓCH UPOWAŻNIONYCH PRZEZ ZARZĄD PRZEDSTAWICIELI IZBY.
LILLA ANNA JABŁONOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-10
2012-10-16
JANUSZ LESZEK STANEK
PREZES
2002-02-26
2003-08-06
JANUSZ LESZEK STANEK
WICEPREZES
2003-08-06
2005-05-10
ANDRZEJ EWARYST GRELAK
WICEPREZES
2002-02-26
2003-08-06
STANISŁAW JAN SZCZEPANIEC
SKARBNIK
2002-02-26
2003-08-06
GRAŻYNA MARIA SOBONIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-26
2003-08-06
GRAŻYNA MARIA SOBONIAK
SKARBNIK
2003-08-06
2005-05-10
JÓZEF BOGUSŁAW SUTYŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-26
2003-08-06
JÓZEF BOGUSŁAW SUTYŁA
WICEPREZES
2003-08-06
2005-05-10
WITOLD SZADOKIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-26
2003-08-06
2002-02-26
2003-08-06
MALCZEWSKIEGO, 10-12, SZCZECIN, 71-616, SZCZECIN, POLSKA
2003-08-06
2011-05-12
CZACKIEGO, 3 A, SZCZECIN, 70-216, SZCZECIN, POLSKA
2011-05-12
2015-09-14
3-GO MAJA, 1, SZCZECIN, 70-214, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie