KRS 0000096792
NIP6321005412
REGON27267112000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE STAN-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE STAN-MAR
Data rejestracji 07 mar 2002 (23 lata temu) 07 mar 2002
Data usunięcia 01 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKOWSKA, 8, JAWORZNO, 43-600, JAWORZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6321005412
data rejestracji 10 paź 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 sie 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHMARIAN KADLCIK
Wspólnik
2002-03-07
2019-08-01
258 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 129.000,00 ZŁ
STANISŁAW JANIK
Wspólnik
2002-03-07
2007-11-20
135 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.245,00ZŁ
ZBIGNIEW WASZCZUK
Wspólnik
2002-03-07
2019-08-01
73 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.500,00 ZŁ
ZBIGNIEW KURNIK
Wspólnik
2002-03-07
2019-08-01
63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.500,00 ZŁ
ANNA BERNACKA
Wspólnik
2007-11-20
2019-08-01
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000,00 ZŁ
ANNA BERNACKA
Prokurent
2002-03-07
2009-12-02
PROKURA ŁĄCZNA
BARBARA DATOŃ
Prokurent
2009-12-02
2011-12-16
PROKURA SAMOISTNA. USTANOWIONY PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORSTWA WYŻEJ WYMIENIONEJ SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
MARIAN KADLCIK
Likwidator
2011-12-16
2019-08-01
ZDZISŁAW KANIA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-07
2007-11-20
JERZY JANICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-07
2011-12-16
ADAM PALIAN
Członek Organu Nadzoru
2002-03-07
2007-11-20
ANDRZEJ GLIMOS
Członek Organu Nadzoru
2007-11-20
2011-12-16
JANUSZ JARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-11-20
2009-10-08
WOJCIECH KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-08
2011-12-16
GRZEGORZ WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2011-12-16
2019-08-01
BARBARA DATOŃ
Członek Organu Nadzoru
2011-12-16
2019-08-01
ZBIGNIEW KURNIK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-16
2019-08-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
MARIAN KADLCIK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-07
2011-12-16
2002-03-07
2011-12-16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "STAN-MAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie