KRS 0000087673
NIP6320000269
REGON27109495600000
NazwaGÓRNICZY KLUB SPORTOWY VICTORIA JAWORZNO W JAWORZNIE
Krótka nazwaGÓRNICZY KLUB SPORTOWY VICTORIA JAWORZNO W JAWORZNIE
Data rejestracji 21 mar 2002 (22 lata temu) 21 mar 2002
Data usunięcia 29 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres KRAKOWSKA, 8, JAWORZNO, 43-600, JAWORZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5551Z STOŁÓWKIBOGUSŁAW ADAM WOJCIECHOWSKI
Likwidator
2012-01-02
2021-01-28
ANDRZEJ GRZEGORZ OLECH
Likwidator
2012-01-02
2021-01-28
LEON BYSTRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2007-10-25
HENRYK DUDEK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2003-05-20
MARIAN KUŚNIERCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2003-05-20
JÓZEF SACHA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2007-10-25
STANISŁAW MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2003-05-20
WOJCIECH CHYŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-20
2007-10-25
ZBIGNIEW MICHALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-20
2007-10-25
JERZY JANICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-20
2007-10-25
MAREK BIEL
Członek Organu Nadzoru
2007-10-25
2021-01-29
PIOTR WRZOS
Członek Organu Nadzoru
2007-10-25
2021-01-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.KLUB SPORTOWY JEST REPREZENTOWANY NA ZEWNĄTRZ PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU 2.ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWE I FINANSOWE W IMIENIU KLUBU SPORTOWEGO PODEJMUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU KLUBU SPORTOWEGO 3.WSZELKIE PISMA I DOKUMENTY KLUBU SPORTOWEGO WYCHODZĄCE NA ZEWNĄTRZ I ZWIĄZANE Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBU SPORTOWEGO, A NIEZWIĄZANE Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ I NABYWANIEM PRAW PODPISUJE PREZES KLUBU LUB WICEPREZES. NADTO PISMA W SPRAWACH KSIĘGOWYCH I RACHUNKOWYCH PODPISUJE GŁÓWNY KSIĘGOWY KLUBU SPORTOWEGO.
ZDZISŁAW SALACHNA
PREZES KLUBU
2002-03-21
2003-10-03
ZDZISŁAW SALACHNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-03
2007-10-25
ANDRZEJ KARWETA
VICEPREZES KLUBU D/S PIŁKI NOŻNEJ
2002-03-21
2003-05-20
ANDRZEJ KARWETA
WICEPREZES D/S GOSPODARCZYCH
2003-05-20
2003-10-03
ANDRZEJ KARWETA
PREZES KLUBU
2003-10-03
2007-10-25
ANDRZEJ KARWETA
WICEPREZES KLUBU
2007-10-25
2012-01-02
JÓZEF GODEK
GŁÓWNY KSIĘGOWY KLUBU
2002-03-21
2003-05-20
BOGUSŁAW WOJCIECHOWSKI
VICEPREZES KLUBU D/S ORGANIZACJI FINANSOWEJ
2002-03-21
2003-05-20
BOGUSŁAW WOJCIECHOWSKI
WICEPREZES D/S PIŁKI NOŻNEJ
2003-05-20
2007-10-25
BOGUSŁAW WOJCIECHOWSKI
PREZES KLUBU
2007-10-25
2012-01-02
2002-03-21
2012-01-02
GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "VICTORIA" JAWORZNO W JAWORZNIE
2012-01-02
2020-10-26
GÓRNICZY KLUB SPORTOWY VICTORIA JAWORZNO W JAWORZNIE W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie