KRS 0000096018
NIP8951629641
REGON93191859100000
Nazwa"MAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAT
Data rejestracji 18 mar 2002 (23 lata temu) 18 mar 2002
Data usunięcia 14 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRZYWOUSTEGO, 74, WROCŁAW, 51-166, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #744 REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF PASZYN
Członek Organu Nadzoru
2003-09-25
2007-09-14
WIKTOR SMIRNOW
Członek Organu Nadzoru
2003-09-25
2007-09-14
KATARZYNA CHAJĘCKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2002-11-28
MAŁGORZATA LASKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2003-09-25
MARIA GRABOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2003-07-02
MARIUSZ TRYMBUŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-11-28
2007-09-14
MAŁGORZATA KRASNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2003-09-25
JAROSŁAW CHAJĘCKI
Wspólnik
2002-03-18
2007-09-14
690 (SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 345.000 (TRZYSTA CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
ZDZISŁAW HENRYK GDANIEC
Wspólnik
2003-09-25
2007-09-14
2.310 (DWA TYSIĄCE TRZYSTA DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.155.000 (JEDEN MILION STO PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
RENATA GRYGLASZEWSKA ECKHARDT
Powiernik
2005-04-11
2007-09-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA
JAROSŁAW CHAJĘCKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-18
2007-09-14
WŁADYSŁAW BARAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-18
2003-09-25
ZDZISŁAW HENRYK GDANIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-25
2007-09-14
2002-03-18
2007-09-14
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-18
2007-09-14
"MAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-18
2007-09-14
KRZYWOUSTEGO, 74, WROCŁAW, 51-166, WROCŁAW, POLSKA
2002-03-18
2007-09-14
513 - SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU
2002-03-18
2007-09-14
5170 - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
2002-03-18
2007-09-14
521 - SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2002-03-18
2007-09-14
522 - SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2002-03-18
2007-09-14
524 - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2002-03-18
2007-09-14
526 - HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
2002-03-18
2007-09-14
74 - POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2002-03-18
2007-09-14
7413 - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2002-03-18
2007-09-14
744 - REKLAMA
2002-03-18
2007-09-14
748 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie