KRS 0000070186
NIP8961277617
REGON93224220400000
Nazwa"KAJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKAJA
Data rejestracji 11 gru 2001 (23 lata temu) 11 gru 2001
Data usunięcia 26 mar 2014 26 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIŁSUDSKIEGO, 2-4, ŚWIERADÓW ZDRÓJ, 59-850, ŚWIERADÓW ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8961277617
data rejestracji 01 kwi 2003
status Czynny
88109019970000000106328070
SANPL 2 Oddział w Jeleniej Górze
pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA
18109019970000000100857851
SANPL 2 Oddział w Jeleniej Górze
pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJTOMASZ KRZESZEWSKI
Beneficjent
KATARZYNA KRZESZEWSKA
reprezentant
KATARZYNA KRZESZEWSKA
Beneficjent
TOMASZ KRZESZEWSKI
reprezentant
KATARZYNA CHOROSZY
Wspólnik
2001-12-11
2014-03-26
147 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 294.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
JAROSŁAW CHAJĘCKI
Wspólnik
2001-12-11
2007-08-01
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TOMASZ KRZESZEWSKI
Prokurent
2007-08-01
2014-03-26
SAMOISTNA
TOMASZ KRZESZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
KATARZYNA KRZESZEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
KATARZYNA CHOROSZY
PREZES ZARZĄDU
2001-12-11
2014-03-26
2001-12-11
2003-03-06
WSCHODNIA, 16, DŁUGOŁĘKA, 55-090, DŁUGOŁĘKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie