KRS 0000095810
REGON01210169000000
NazwaFUNDACJA AKADEMII TEOLOGII KATOLICKIEJ DLA WSPIERANIA ROZWOJU CHRZEŚCIJAŃSKICH NAUK SPOŁECZNYCH I SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ - W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAKADEMII TEOLOGII KATOLICKIEJ DLA WSPIERANIA ROZWOJU CHRZEŚCIJAŃSKICH NAUK SPOŁECZNYCH I SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ -
Data rejestracji 05 mar 2002 (23 lata temu) 05 mar 2002
Data usunięcia 06 lip 2006 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres DEWAJTIS, 5, WARSZAWA, 01-815, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEZBIGNIEW WALENTY CIEŚLAK
Likwidator
2005-06-21
2006-07-06
ROMAN BARTNICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-05
2006-07-06
JANUSZ BALICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-05
2006-07-06
ANIELA MARIA DYLUS
Członek Organu Nadzoru
2002-03-05
2006-07-06
JAN GROSFELD
Członek Organu Nadzoru
2002-03-05
2006-07-06
HELMUT JUROS
Członek Organu Nadzoru
2002-03-05
2005-06-21
HENRYK SKOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-05
2006-07-06
REMIGIUSZ SOBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-05
2006-07-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU.
PIOTR ANDRZEJ KACZANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-05
2003-08-22
SŁAWOMIR MAREK SOWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-05
2005-06-21
ALBERT BOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-22
2005-06-21
2002-03-05
2005-06-21
FUNDACJA AKADEMII TEOLOGII KATOLICKIEJ DLA WSPIERANIA ROZWOJU CHRZEŚCIJAŃSKICH NAUK SPOŁECZNYCH I SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ W POLSCE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie