KRS 0000095394
NIP6760033853
REGON35033006000000
NazwaFIRMA HANDLOWA "MOTOROL" WIESŁAWA KAŁKUS, STANISŁAW KAŁKUS, MAREK KAŁKUS, MARIAN KAŁKUS SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaFIRMA HANDLOWA "MOTOROL" WIESŁAWA KAŁKUS, STANISŁAW KAŁKUS, MAREK KAŁKUS, MARIAN KAŁKUS
Data rejestracji 28 lut 2002 (23 lata temu) 28 lut 2002
Data usunięcia 10 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres BOCIANA, 19, KRAKÓW, 31-231, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6760033853
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
25858900060000001995860009
BSRKRA Centrala
ul. Dunajewskiego 7 31-133 Kraków POLSKA
27160014200002004220970030
BNP Oddział w Krakowie ul. Bonarka 8
ul. Bonarka 8 30-415 Kraków POLSKA
34160014200002004220970001
BNP Oddział w Krakowie ul. Bonarka 8
ul. Bonarka 8 30-415 Kraków POLSKA
52858900060000001995860008
BSRKRA Centrala
ul. Dunajewskiego 7 31-133 Kraków POLSKA
59160014620008812220970021
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
76160014200002004220970021
BNP Oddział w Krakowie ul. Bonarka 8
ul. Bonarka 8 30-415 Kraków POLSKA
79858900060000001995860007
BSRKRA Centrala
ul. Dunajewskiego 7 31-133 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWMAREK JERZY KAŁKUS
Beneficjent
MARIAN LESZEK KAŁKUS
zgłaszający - członek zarządu
STANISŁAW WOJCIECH KAŁKUS
Beneficjent
MARIAN LESZEK KAŁKUS
Beneficjent
WIESŁAWA WERONIKA KAŁKUS
Wspólnik
2002-02-28
2022-01-10
MARIAN LESZEK KAŁKUS
Wspólnik
2002-02-28
2022-01-10
STANISŁAW WOJCIECH KAŁKUS
Wspólnik
2002-02-28
2022-01-10
MAREK JERZY KAŁKUS
Wspólnik
2002-02-28
2022-01-10
ANETA KATARZYNA KAŁKUS SAGAN
Prokurent
2008-11-14
2022-01-10
ODDZIELNA
MARCIN KAŁKUS
Prokurent
2015-11-02
2022-01-10
ODDZIALNA
PIOTR KAŁKUS
Prokurent
2009-11-09
2022-01-10
ODDZIELNA
BARTŁOMIEJ KAŁKUS
Prokurent
2015-11-02
2022-01-10
ODDZIALNA
MAREK JERZY KAŁKUS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPRAWUJĄCY KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ, PEŁNIĄCY FUNKCJE KIEROWNICZE, WSPÓLNIK
STANISŁAW WOJCIECH KAŁKUS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
CZŁONEK ZARZĄDU SPRAWUJĄCY KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ, PEŁNIĄCY FUNKCJE KIEROWNICZE, WSPÓLNIK POSIADAJĄCY PONAD 25% UDZIAŁÓW
MARIAN LESZEK KAŁKUS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPRAWUJĄCY KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ, PEŁNIĄCY FUNKCJE KIEROWNICZE, WSPÓLNIK
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM LUB PROKURENTEM
WIESŁAWA WERONIKA KAŁKUS
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-28
2022-01-10
STANISŁAW WOJCIECH KAŁKUS
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-28
2022-01-10
MAREK JERZY KAŁKUS
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-28
2022-01-10
MARIAN LESZEK KAŁKUS
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-28
2022-01-10
2009-08-27
2022-01-10
4531Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2009-08-27
2022-01-10
4532Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2009-08-27
2022-01-10
4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2002-02-28
2022-01-10
SPÓŁKA JAWNA
2002-02-28
2022-01-10
FIRMA HANDLOWA "MOTOROL" WIESŁAWA KAŁKUS, STANISŁAW KAŁKUS, MAREK KAŁKUS, MARIAN KAŁKUS SPÓŁKA JAWNA
2002-02-28
2022-01-10
BOCIANA, 19, KRAKÓW, 31-231, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie