KRS 0000093730
NIP8861423284
REGON89043497600000
Nazwa"QUBUS HOTEL - WAŁBRZYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaQUBUS HOTEL - WAŁBRZYCH
Data rejestracji 26 lut 2002 (23 lata temu) 26 lut 2002
Data usunięcia 04 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKIERNIEWICKA, 18, WROCŁAW, 53-117, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11150750,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #9601Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWWspólnik
2002-02-26
2017-03-28
17.155 (SŁOWNIE: SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY STO PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 650,00 (SŁOWNIE: SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.150.750,00 (SŁOWNIE: JEDENAŚCIE MILIONÓW STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
21061510100000
Wspólnik
2017-03-28
2017-09-22
17.155 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY STO PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.150.750 ZŁOTYCH ( JEDENAŚCIE MILIONÓW STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
81066595900000
Wspólnik
2017-09-22
2019-10-04
17.155 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY STO PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.150.750 ZŁOTYCH( JEDENAŚCIE MILIONÓW STO PIĘĆDZIESIAT TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
21061628200000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A). PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY CZYM DO ZBYCIA, NABYCIA I OBCIĄŻENIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ORAZ UDZIAŁÓW I AKCJI SPÓŁEK, JAK RÓWNIEŻ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ NA KWOTĘ PONAD 2.500.000,00 ZŁ WYMAGANA JEST UPRZEDNIA , WYRAŻONA W ZWYKŁEJ FORMIE PISEMNEJ AKCEPTACJA SPÓŁKI QUBUS HOTEL HOLDING AS W HAUGESUND, NORWEGIA, NR 979 177 313, B). WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM NIE JEST UPOWAŻNIONY DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ NA KWOTĘ PONAD 1.500.000,00 ZŁ, C). POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIU ROZPORZĄDZEŃ DO KWOTY 100.000,00 ZŁ ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY, LECZ NIE WIĘCEJ NIŻ DO KWOTY 300.000,00 ZŁ, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU , PRZY CZYM DO ZBYCIA, NABYCIA I OBCIĄŻANIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ORAZ UDZIAŁÓW I AKCJI SPÓŁEK UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU, WG ZASAD WSKAZANYCH W LIT. A). W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTACJI NA TAKICH ZASADACH JAK PREZES ZARZĄDU PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM.
IRENEUSZ JACEK DUDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-12
2003-12-23
ARTUR HAJDUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-30
2006-07-20
ARTUR HAJDUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-20
2007-12-28
ARTUR HAJDUK
PREZES ZARZĄDU
2007-12-28
2019-10-04
AGNIESZKA LUTKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-30
2006-07-20
STEFFEN LYNGHOLM OKLAND
PREZES
2002-02-26
2007-12-28
BOHDAN STANISŁAW PASZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DO SPRAW INWESTYCJI
2002-02-26
2002-07-16
AGNIESZKA LUTKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY
2002-02-26
2003-12-23
LESZEK MIĘCZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR OPERACYJNY
2002-02-26
2003-12-23
PIOTR KRZYSZTOF MAŁKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DO SPRAW ORGANIZACJI I ADMINISTROWANIA
2002-02-26
2003-12-23
2002-02-26
2003-12-23
BIURO TURYSTYCZNO - USŁUGOWE "WABTOUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-26
2003-12-23
WYSOCKIEGO, 45, WAŁBRZYCH, 58-300, WAŁBRZYCH, POLSKA
2003-12-23
2005-08-30
ŚW. ANTONIEGO, 11, WROCŁAW, 50-073, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie