KRS 0000025330
NIP5992359740
REGON21061510100000
Nazwa"QUBUS HOTEL OPOLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaQUBUS HOTEL OPOLE
Data rejestracji 05 lip 2001 (23 lata temu) 05 lip 2001
Data usunięcia 14 mar 2017 14 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKIERNIEWICKA, 18, WROCŁAW, 53-117, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 325500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNAQUBUS HOTEL HOLDING AS Z SIEDZIBĄ W HAUGESUND
Wspólnik
2001-07-05
2011-02-23
27.343 (SŁOWNIE:DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY TRZYSTA CZTERDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY PO 500,00ZŁ (SŁOWNIE:PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.671.500,00ZŁ (SŁOWNIE:TRZYNAŚCIE MILIONÓW SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ARBETA OKLAND
Wspólnik
2001-07-05
2003-02-10
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2550 ZŁ
QUBUS HOLDING AS Z SIEDZIBĄ W HAUGESUND
Wspólnik
2011-02-23
2016-10-10
27.343 (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY TRZYSTA CZTERDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.671.500 (TRZYNAŚCIE MILIONÓW SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-10-10
2017-03-14
651 (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 325.500,00 ZŁ (TRZYSTA DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
81066595900000
STEFFEN LYNGHOLM OKLAND
Prokurent
2002-10-15
2003-02-10
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM DO ZBYCIA, NABYCIA I OBCIĄŻENIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ORAZ UDZIAŁÓW I AKCJI SPÓŁEK, JAK RÓWNIEŻ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ NA KWOTĘ PONAD 2.500.000,00 ZŁOTYCH WYMAGANA JEST UPRZEDNIA, WYRAŻONA W ZWYKŁEJ FORMIE PISEMNEJ AKCEPTACJA SPÓŁKI QUBUS HOTEL HOLDING AS W HAUGESUND, NORWEGIA, NR SPÓŁKI 979 177 313, B. WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY CZYM NIE JEST UPOWAŻNIONY DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ NA KWOTĘ PONAD 1.500.000,00 ZŁOTYCH, C. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIU ROZPORZĄDZEŃ DO KWOTY 100.000,00 ZŁOTYCH, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY, LECZ NIE WIĘCEJ NIŻ DO KWOTY 300.000,00 ZŁOTYCH, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRZY CZYM DO ZBYCIA, NABYCIA I OBCIĄŻENIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ORAZ UDZIAŁÓW I AKCJI SPÓŁEK UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU WEDŁUG ZASAD WSKAZANYCH W LIT. A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTACJI NA TAKICH ZASADACH JAK PREZES ZARZĄDU PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM.
STEFFEN LYNGHOLM OKLAND
PREZES ZARZĄDU
2001-07-05
2002-10-15
BOHDAN STANISŁAW PASZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DO SPRAW INWESTYCJI
2001-07-05
2002-10-15
AGNIESZKA LUTKOWSKA
CZŁONEK ZARZADU - DYREKTOR FINANSOWY
2001-07-05
2003-09-24
LESZEK MIĘCZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR OPERACYJNY
2001-07-05
2003-09-24
PIOTR KRZYSZTOF MAŁKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DO SPRAW ORGANIZACJI I ADMINISTROWANIA
2001-07-05
2003-09-24
STEFFEN LYNGHOLM OKLAND
PREZES ZARZĄDU
2003-02-10
2008-02-26
IRENEUSZ JACEK DUDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-10
2003-09-24
ARTUR HAJDUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-06
2006-08-18
ARTUR HAJDUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-18
2008-02-26
ARTUR HAJDUK
PREZES ZARZĄDU
2008-02-26
2017-03-14
2001-07-05
2004-02-25
ORLĄT LWOWSKICH, 3, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-410, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2004-02-25
2005-10-18
ŚW. ANTONIEGO, 11, WROCŁAW, 50-073, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie