KRS 0000093612
NIP5250001782
REGON00040101200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MECHANIKÓW "SMS"
Krótka nazwaMECHANIKÓW "SMS"
Data rejestracji 22 lut 2002 (23 lata temu) 22 lut 2002
Data usunięcia 13 maj 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KONSTRUKTORSKA, 8, WARSZAWA, 02-673, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIWŁODZIMIERZ TOMASZ ŻMIJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-06
2006-07-20
ZBIGNIEW BAREJA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-22
2008-07-21
JAN ZWOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-22
2008-07-21
JÓZEF PAWEŁ MOSAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-22
2003-08-06
RYSZARD SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-22
2005-07-28
LUCJAN KAŹMIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-22
2003-08-06
WŁADYSŁAW KORCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-22
2004-08-19
RYSZARD ŁOSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-22
2004-08-19
JAN WOJTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-07-11
2014-05-13
MAREK KULIGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-11
2014-05-13
ANETA JOANNA PAPIEROWSKA
Prokurent
2007-09-03
2014-05-13
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
JÓZEF ANDRZEJ ZDYB
Prokurent
2007-09-03
2014-05-13
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - JEDOOSOBOWO LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW - ŁĄCZNIE
MACIEJ LEOPOLD KRZYWICKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-22
2003-08-06
BOGDAN DĄBROWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2002-02-22
2003-08-06
BOGDAN DĄBROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-06
2014-05-13
2002-02-22
2014-05-13
SPÓŁDZIELNIA
2002-02-22
2014-05-13
SPÓŁDZIELNIA MECHANIKÓW "SMS"
2002-02-22
2014-05-13
KONSTRUKTORSKA, 8, WARSZAWA, 02-673, WARSZAWA, POLSKA
2009-12-17
2014-05-13
3250Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
2009-12-17
2014-05-13
2530Z - PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
2009-12-17
2014-05-13
4646Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
2009-12-17
2014-05-13
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2009-12-17
2014-05-13
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2009-12-17
2014-05-13
3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2009-12-17
2014-05-13
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2009-12-17
2014-05-13
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2009-12-17
2014-05-13
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2009-12-17
2014-05-13
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie