KRS 0000091806
REGON00044956200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA "RZEMIEŚLNIK" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIELOBRANŻOWA "RZEMIEŚLNIK"
Data rejestracji 26 lut 2002 (23 lata temu) 26 lut 2002
Data usunięcia 10 lut 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PIŁSUDSKIEGO, 4, ŁAŃCUT, 37-100, ŁAŃCUT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4521Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533Z WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #7440Z REKLAMA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMILUDWIK WĄS
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2009-02-10
BOGDAN JANUSZ WLAŹ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2004-12-31
JANUSZ STANISŁAW REJMAN
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2009-02-10
FRANCISZEK KUŹNIAR
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2009-02-10
MICHAŁ PILAWA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2003-06-23
RYSZARD STANISŁAW JÓZEFCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2009-02-10
KRZYSZTOF GRZEGORZ MALINOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-12-31
2008-06-24
MAREK WITOLD MICHNO
Członek Organu Nadzoru
2004-12-31
2009-02-10
BOGDAN JANUSZ WLAŹ
Członek Organu Nadzoru
2008-06-24
2009-02-10
JÓZEF BRONISŁAW MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2009-02-10
KAROL TOMKÓW
Likwidator
2008-08-22
2009-02-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES I JEGO ZASTĘPCA, WZGLĘDNIE PREZES LUB JEGO ZASTĘPCA I USTANOWIONY PEŁNOMOCNIK. W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ZARZĄD SKŁADA OŚWIADCZENIE NA PIŚMIE W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI UMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY OSOBY DO TEGO UPOWAŻNIONE.
JACEK GRZEGORZ SOBUŚ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-26
2007-06-15
MIECZYSŁAW SZCZEPAŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2002-02-26
2004-12-31
ALEKSANDER GLAC
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-26
2004-12-31
ALEKSANDER GLAC
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-12-31
2007-06-15
ALEKSANDER GLAC
PREZES ZARZĄDU
2007-06-15
2008-08-22
STANISŁAW JÓZEF MACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-31
2007-06-15
BOGUSŁAW KOMOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-15
2008-08-22
STEFAN JAN MACH
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2007-06-15
2008-08-22
2002-02-26
2008-08-22
SPÓŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA "RZEMIEŚLNIK" W ŁAŃCUCIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie