KRS 0000012174
REGON69026595900000
NazwaBISPOL J.W. SOBUŚ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaBISPOL J.W. SOBUŚ
Data rejestracji 21 maj 2001 (23 lata temu) 21 maj 2001
Data usunięcia 04 paź 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres GRUNWALDZKA, 2, ŁAŃCUT, 37-100, ŁAŃCUT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2956 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANALUCYNA ELŻBIETA SOBUŚ
Wspólnik
2001-05-21
2006-10-04
WITOLD MARIAN SOBUŚ
Wspólnik
2001-05-21
2006-10-04
JACEK GRZEGORZ SOBUŚ
Wspólnik
2001-05-21
2006-10-04
BARBARA SOBUŚ
Wspólnik
2001-05-21
2006-10-04
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJĄ WSPÓLNICY WITOLD SOBUŚ I JACEK SOBUŚ.KAŻDY Z NICH MA PRAWO DO PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO WSZELKICH CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI,TAKŻE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU
WITOLD MARIAN SOBUŚ
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-21
2006-10-04
JACEK GRZEGORZ SOBUŚ
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-21
2006-10-04
2001-05-21
2001-06-06
"BISPOL" J.W.SOBUŚ SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie