KRS 0000090395
REGON01287788600000
NazwaWIENERBERGER KARBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaWIENERBERGER KARBUD
Data rejestracji 08 lut 2002 (23 lata temu) 08 lut 2002
Data usunięcia 31 sie 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres OSTROBRAMSKA, 79, WARSZAWA, 04-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 17081200,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 17081200,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji170812
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #2625Z PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH POZOSTAŁYCH #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #1422Z KOPALNICTWO GLINY I KAOLINU #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOMONIKA ANNA BŁASZCZYK
Prokurent
2002-04-17
2005-11-03
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ BIRNBACH
Członek Organu Nadzoru
2002-02-08
2005-11-03
WALTER LINKE
Członek Organu Nadzoru
2002-02-08
2008-07-10
THOMAS LEISSING
Członek Organu Nadzoru
2004-07-07
2004-11-29
HANNES JAN TAUBINGER
Członek Organu Nadzoru
2004-11-29
2008-07-10
MACIEJ GROSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-11-03
2009-08-31
MARTIN KASA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-08
2009-08-31
CEZARY MIŚKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-08
2009-08-31
JOHANN WINDISCH
Członek Organu Nadzoru
2002-02-08
2004-07-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MIROSŁAW JAROSZEWICZ
CZŁONEK
2002-02-08
2009-08-31
CHRISTIAN SCHUGERL
CZŁONEK
2002-02-08
2009-08-31
MARKUS STASKO
CZŁONEK
2002-02-08
2009-08-31
MICHAŁ MAREK BIRNBACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-03
2009-08-31
PRZEMYSŁAW ŚWITAKOWSKI
CZŁONEK
2002-02-08
2005-11-03
MONIKA ANNA BŁASZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-03
2009-08-31
2002-02-08
2009-08-31
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-08
2009-08-31
WIENERBERGER KARBUD SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-08
2009-08-31
OSTROBRAMSKA, 79, WARSZAWA, 04-175, WARSZAWA, POLSKA
2002-02-08
2009-08-31
2640Z - PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ
2002-02-08
2009-08-31
2625Z - PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH POZOSTAŁYCH
2002-02-08
2009-08-31
2661A - PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH
2002-02-08
2009-08-31
5153B - SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2002-02-08
2009-08-31
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2002-02-08
2009-08-31
7413Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2002-02-08
2009-08-31
7415Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI
2002-02-08
2009-08-31
6523Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2002-02-08
2009-08-31
7132Z - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
2002-02-08
2009-08-31
1422Z - KOPALNICTWO GLINY I KAOLINU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie