KRS 0000077030
REGON35051355300000
NazwaWIENERBERGER CERMEGAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWIENERBERGER CERMEGAD
Data rejestracji 04 sty 2002 (23 lata temu) 04 sty 2002
Data usunięcia 03 paź 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSTROBRAMSKA, 79, WARSZAWA, 04-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5011000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #1422Z KOPALNICTWO GLINY I KAOLINU #2625Z PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH POZOSTAŁYCH #2661Z PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOWspólnik
2002-01-04
2007-10-03
10022 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5011000 ZŁ
49065802700000
BOGUMIŁA ZAJĄC
Prokurent
2004-05-24
2004-09-22
PROKURA ŁĄCZNA
PIERROT COLSON
Prokurent
2004-08-13
2006-02-14
SAMOISTNA
STANISŁAW NIEĆ
Prokurent
2004-08-13
2006-02-14
ŁĄCZNA
MARIA AUGUSTYN
Prokurent
2004-09-22
2006-02-14
ŁĄCZNA
LESZEK RAK
Prokurent
2004-09-22
2006-02-14
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
WACŁAW OSIKA
ZASTĘPCA PREZESA
2002-01-04
2004-09-22
CAMILLE VANPEE
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-22
2006-02-14
PHILIPE DE BRUYN
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-22
2006-02-14
MARKUS STASKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-14
2007-10-03
MIROSŁAW JAROSZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-14
2007-10-03
MICHAŁ BIRNBACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-14
2007-10-03
MONIKA BŁASZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-14
2007-10-03
LESZEK RAK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-04
2004-09-22
2002-01-04
2006-04-28
BIEGONICE - KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-04
2006-04-28
CIEPŁOWNICZA, 54, KRAKÓW, 31-587, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie