KRS 0000087740
NIP1180024378
REGON01054415200000
NazwaCONTEC A.HOLNICKI, W.SZAŁA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaCONTEC A.HOLNICKI, W.SZAŁA
Data rejestracji 07 lut 2002 (23 lata temu) 07 lut 2002
Data usunięcia 09 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres BURLESKA, 3 A, WARSZAWA, 01-939, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1180024378
data rejestracji 24 lut 2003
status Czynny
38124020341111000003073225
PEKAO XIII Oddział w Warszawie
ul. Górczewska 137 01-459 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #4619 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4651 SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #6201 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7219 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7733 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWWOJCIECH LEONARD SZAŁA
Beneficjent
ANDRZEJ SZCZEPAN HOLNICKI-SZULC
Beneficjent
WOJCIECH LEONARD SZAŁA
reprezentant
ANDRZEJ SZCZEPAN HOLNICKI SZULC
Wspólnik
2002-02-07
2012-01-09
JERZY STANISŁAW KLIMKOWSKI
Wspólnik
2002-02-07
2005-01-28
WOJCIECH LEONARD SZAŁA
Wspólnik
2002-02-07
2012-01-09
WOJCIECH LEONARD SZAŁA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
PROKURENT
ANDRZEJ SZCZEPAN HOLNICKI-SZULC
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE
ANDRZEJ SZCZEPAN HOLNICKI SZULC
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-07
2012-01-09
JERZY STANISŁAW KLIMKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-07
2005-01-28
WOJCIECH LEONARD SZAŁA
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-07
2012-01-09
Członek Organu Reprezentacji
2011-06-22
2012-01-09
14282770300000
2002-02-07
2005-01-28
CONTEC A.HOLNICKI-SZULC, J.KLIMKOWSKI, W.SZAŁA SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie