KRS 0000087538
NIP9720882814
REGON00479351700000
NazwaBELFATTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBELFATTO
Data rejestracji 05 lut 2002 (23 lata temu) 05 lut 2002
Data usunięcia 23 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POZNAŃSKA, 91, JASIN, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 96500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9720882814
data rejestracji 01 mar 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAJERZY EWARYST DOBOSZ
Wspólnik
2002-02-05
2002-05-17
192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 96.000,00,- PLN
IZABELA STASIŃSKA
Wspólnik
2002-05-17
2005-04-14
73 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.500,- ZŁ.
ANDRZEJ BOSY
Wspólnik
2002-05-17
2005-04-14
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,- ZŁ.
JERZY DOBOSZ
Wspólnik
2005-04-14
2007-01-08
192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000 ZŁ
GRZEGORZ JODŁOWSKI
Wspólnik
2007-01-08
2007-03-20
192 UDZIAŁY O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 96.000,00 ZŁ
JERZY EWARYST DOBOSZ
Wspólnik
2007-03-20
2008-08-07
193 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.500,00 ZŁ
DAWID ŁUKASZ PRZYWARSKI
Wspólnik
2008-08-07
2014-04-16
193 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.500,00 ZŁ
ALDONA MARIA OLEJNICZAK
Wspólnik
2014-04-16
2017-08-25
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48 500,00 ZŁ
MICHAŁ DROŻYŃSKI
Wspólnik
2016-02-03
2017-08-25
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48 000,00 ZŁ
ANDRZEJ BOSY
Wspólnik
2017-08-25
2019-09-27
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ
MARKO MARCHWIŃSKI
Prokurent
2007-06-12
2010-10-01
SAMOISTNA
JERZY EWARYST DOBOSZ
Prokurent
2010-09-22
2011-07-04
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ BOSY
Prokurent
2017-08-25
2019-10-23
PROKURA SAMOISTNA
SEBASTIAN MICHAŁ BELLITZAY
Prokurent
2008-08-07
2011-07-04
SAMOISTNA
JERZY EWARYST DOBOSZ
Likwidator
2011-07-04
2012-02-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY, REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA CZŁONKA ZARZĄDU
SEBASTIAN STANISŁAW STANDO
PREZES ZARZĄDU
2011-03-03
2011-07-04
ANDRZEJ BOSY
PREZES ZARZĄDU
2012-02-09
2017-08-25
ANDRZEJ GRYCIUK
PREZES ZARZĄDU
2017-08-25
2019-10-23
JERZY EWARYST DOBOSZ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-05
2002-05-17
ANDRZEJ BOSY
PREZES
2002-05-17
2011-03-03
2002-02-05
2002-05-17
LDC DRAMERS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-17
2007-07-20
"LDC COSMETICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-07-20
2011-07-04
"DRAMERS HURT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-07-04
2012-02-09
"DRAMERS HURT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2012-02-09
2017-08-25
DRAMERS INTERNATIONAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-05
2002-05-17
HAWELAŃSKA, 1, POZNAŃ, 61-625, POZNAŃ, POLSKA
2002-05-17
2004-06-15
MYLNA, 40, POZNAŃ, 60-856, POZNAŃ, POLSKA
2004-06-15
2008-01-14
DĄBROWSKIEGO, 262/280, POZNAŃ, 60-406, POZNAŃ, POLSKA
2008-01-14
2010-04-27
MAGAZYNOWA, 10, LUBOŃ, 62-030, LUBOŃ, POLSKA
2012-02-09
2017-08-25
OLSZYNOWA, 38, RABOWICE, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie