KRS 0000087070
NIP6452226757
REGON27684485300000
NazwaKANCELARIA DORADZTWO-ZARZĄDZANIE-POŚREDNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKANCELARIA DORADZTWO-ZARZĄDZANIE-POŚREDNICTWO
Data rejestracji 26 lut 2002 (23 lata temu) 26 lut 2002
Data usunięcia 04 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7990A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH #9524Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABOHDAN BANAŚ
Wspólnik
2002-02-26
2002-12-03
20 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 25.000ZŁ
EWA BOŻEK
Wspólnik
2002-12-03
2009-10-29
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.750,00 ZŁ
BOHDAN BANAŚ
Wspólnik
2003-09-10
2004-07-29
12 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
BOHDAN ANDRZEJ BANAŚ
Wspólnik
2009-10-29
2019-12-04
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
Wspólnik
2011-05-05
2019-12-04
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
07004295200000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH
BOHDAN BANAŚ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-26
2002-12-03
BOHDAN BANAŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-10
2009-10-29
EWA BOŻEK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-03
2009-10-29
BOHDAN BANAŚ
PREZES ZARZĄDU
2009-10-29
2019-12-04
2002-02-26
2011-05-05
BIURO HANDLOWE "WENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-26
2004-07-29
ALEJA W.KORFANTEGO, 105, KATOWICE, 40-161, KATOWICE, POLSKA
2004-07-29
2005-04-26
MICKIEWICZA, 29, KATOWICE, 40-085, KATOWICE, POLSKA
2005-04-26
2009-10-29
KOCHANOWSKIEGO, 20, KATOWICE, 40-035, KATOWICE, POLSKA
2009-10-29
2011-05-05
MŁYŃSKA, 5, KATOWICE, 40-098, KATOWICACH, POLSKA
2011-05-05
2015-03-17
STAROMIEJSKA, 2, KATOWICE, 40-013, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie