KRS 0000121733
NIP5490001126
REGON07004295200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA "TURYSTA" W LIKWIACJI
Krótka nazwaTURYSTYCZNA "TURYSTA" W LIKWIACJI
Data rejestracji 16 lip 2002 (22 lata temu) 16 lip 2002
Data usunięcia 13 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SOLSKIEGO, 2, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email TURYSTA@TURYSTA.OSWIECIM.PL
Dane podatkowe
NIP 5490001126
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 lut 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7990A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5521Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5911D DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAADRIANNA MORYS
Likwidator
2017-10-12
2020-02-13
ANNA CZERW GĘBALA
Likwidator
2017-10-12
2020-02-13
HALINA BOGUSŁAWA GODZISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-16
2020-02-13
KRYSTYNA MARIA WITKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-16
2020-02-13
JADWIGA TERESA CZERWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-16
2020-02-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
MAŁGORZATA KRYSTYNA MACHAŁEK
PREZES
2002-07-16
2017-10-12
KRYSTYNA RUPA
ZASTĘPCA PREZESA
2002-07-16
2004-08-13
DOROTA ZUZANNA MATEJA
CZŁONEK
2002-07-16
2004-08-13
DOROTA ZUZANNA MATEJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-08-13
2013-08-22
KRYSTYNA MARIA WITKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-08-22
2017-10-12
2002-07-16
2017-10-12
SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA "TURYSTA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie