KRS 0000086631
NIP7650005980
REGON00035036100000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 04 lut 2002 (23 lata temu) 04 lut 2002
Data usunięcia 23 cze 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BYDGOSKA, 86, WAŁCZ, 78-600, WAŁCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #1511 PRODUKCJA MIĘSA, Z WYJĄTKIEM DROBIOWEGO I KRÓLICZEGO #1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #2852 OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5119 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5121 TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW #5123 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #5131 SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5139 NIE WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5151 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5154 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5157 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5211 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5222 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9232 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9234 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9262 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMJANUSZ ANTONI IŁOWIECKI
Likwidator
2007-05-09
2008-06-23
ANDRZEJ PIOTR TROJANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2008-06-23
MARIA KAPCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2003-07-16
WALENTY BARSZCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2003-07-16
HENRYK ŚWIĄTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2008-06-23
KAZIMIERZ RADUCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2008-06-23
JÓZEF KONCEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2003-07-16
CZESŁAW KUBOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2008-06-23
HENRYK ĆWIERTKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2008-06-23
RYSZARD MAZURKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2003-07-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY
SYLWESTER SZCZEPANIAK
PREZES
2002-02-04
2003-12-18
JANUSZ ANTONI IŁOWIECKI
PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2003-12-18
2007-05-09
2002-02-04
2007-05-09
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie