KRS 0000032985
NIP7650006577
REGON00074247000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W PILE Z/S W WAŁCZU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRANSPORTU WIEJSKIEGO W PILE Z/S W WAŁCZU
Data rejestracji 06 sie 2001 (23 lata temu) 06 sie 2001
Data usunięcia 09 wrz 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BYDGOSKA, 98, WAŁCZ, 78-600, WAŁCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMARIAN MAZUR
Likwidator
2010-01-06
2011-09-09
SYLWESTER SZCZEPANIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2011-09-09
STANISŁAW GARSTKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2011-09-09
KAZIMIERZ KRAWCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2011-09-09
JAN GORTAT
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2006-07-13
WŁODZIMIERZ HUSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2011-09-09
EDWARD WROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-13
2011-09-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
MARIAN MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2001-08-06
2010-01-06
2001-08-06
2010-01-06
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W PILE Z/S W WAŁCZU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie