KRS 0000086293
NIP5422520730
REGON05064667700000
Nazwa"ECO-CLASSIC CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaECO-CLASSIC CONSULTING
Data rejestracji 29 sty 2002 (23 lata temu) 29 sty 2002
Data usunięcia 14 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GEN. ST. GROTA-ROWECKIEGO, 55, BIAŁYSTOK, 15-174, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2265000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWEWA FABIŃSKA
Wspólnik
2002-01-29
2002-04-10
150(STO PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000(PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY)ZŁOTYCH
WOJCIECH MARIAN FABIŃSKI
Wspólnik
2002-04-10
2013-12-17
1.500 (TYSIĄC PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750.000 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-12-17
2018-12-14
4.530 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.265.000 (DWA MILIONY DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01092637900000
WOJCIECH JAN FABIŃSKI
Prokurent
2012-10-19
2017-08-03
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN JĘDRZEJ FABIŃSKI
Prokurent
2015-04-29
2017-08-03
PROKURA SAMOISTNA
JERZY WOŁOSOWICZ
Prokurent
2002-01-29
2017-08-03
SAMOISTNA
ALICJA ZALEWSKA
Likwidator
2017-08-03
2018-12-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
WOJCIECH MARIAN FABIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-29
2015-04-29
SVEN TORSTEN KAIN
PREZES ZARZĄDU
2015-04-29
2017-08-03
2002-01-29
2013-12-17
"WRW CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-17
2017-08-03
"ECO-CLASSIC CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie