KRS 0000085838
NIP7410006477
REGON51020017000000
NazwaFIRMA BUDOWLANA WIKS-BUD JERZY SARNECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaFIRMA BUDOWLANA WIKS-BUD JERZY SARNECKI I WSPÓLNICY
Data rejestracji 25 sty 2002 (23 lata temu) 25 sty 2002
Data usunięcia 15 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 8, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7410006477
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCHJERZY SARNECKI
Beneficjent
JÓZEF IMIAŁKOWSKI
reprezentant
ANDRZEJ KRUSZEWSKI
reprezentant
JERZY STANISŁAW SARNECKI
Wspólnik
2002-01-25
2021-07-15
ANDRZEJ ZBIGNIEW KRUSZEWSKI
Wspólnik
2002-01-25
2010-02-04
JÓZEF IMIAŁKOWSKI
Wspólnik
2002-01-25
2021-07-15
ROMUALDA KRUSZEWSKA
Wspólnik
2010-02-04
2016-03-09
ANDRZEJ ZBIGNIEW KRUSZEWSKI
Wspólnik
2016-03-09
2021-07-15
JERZY SARNECKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
JERZY STANISŁAW SARNECKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-25
2021-07-15
2002-01-25
2004-09-16
FIRMA BUDOWLANA WIKS-BUD SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie