KRS 0000085539
NIP6342447109
REGON27686943900000
NazwaDEKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDEKBUD
Data rejestracji 05 lut 2002 (23 lata temu) 05 lut 2002
Data usunięcia 22 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DAMROTA, 6, KATOWICE, 40-022, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 54000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#14 PRODUKCJA ODZIEŻY #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #343 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #45 BUDOWNICTWO #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7440Z REKLAMAJERZY SZULAKOWSKI
Wspólnik
2002-02-05
2018-11-22
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000,00 ZŁ
KAZIMIERZ SKÓRCZYŃSKI
Wspólnik
2002-02-05
2018-11-22
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JERZY SZULAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-05
2006-09-06
KAZIMIERZ SKÓRCZYŃSKI
VICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-05
2007-03-23
KAZIMIERZ SKÓRCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-23
2015-06-26
2002-02-05
2006-09-18
BARBARY, 21A, KATOWICE, 40-053, KATOWICE, POLSKA
2006-09-18
2007-03-23
HUCULSKA, 25, KATOWICE, 40-694, KATOWICE, POLSKA
2007-03-23
2013-09-26
HUCULSKA, 25, KATOWICE, 40-736, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie