KRS 0000071480
NIP6340015593
REGON27207356000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH DEKBUD J.SZULAKOWSKI,K.SKÓRCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH DEKBUD J.SZULAKOWSKI,K.SKÓRCZYŃSKI
Data rejestracji 13 gru 2001 (23 lata temu) 13 gru 2001
Data usunięcia 03 mar 2020 03 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres HUCULSKA, 25, KATOWICE, 40-694, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6340015593
data rejestracji 01 lut 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 cze 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#14 PRODUKCJA ODZIEŻY #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7440Z REKLAMAJERZY SZULAKOWSKI
Wspólnik
2001-12-13
2020-03-03
KAZIMIERZ SKÓRCZYŃSKI
Wspólnik
2001-12-13
2020-03-03
Wspólnik
2002-02-19
2002-09-27
00359949200000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW
KAZIMIERZ SKÓRCZYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-13
2015-08-14
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-19
2003-03-10
00359949200000
JERZY SZULAKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-13
2020-03-03
2001-12-13
2006-09-20
BARBARY, 21A, KATOWICE, 40-053, KATOWICE, POLSKA
TW1060011067460
2023-12-20
2024-01-02
5968.08 PLN
TW1060011067460
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060011067463
2023-12-20
2024-01-02
1274.68 PLN
TW1060011067463
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060011067461
2023-12-20
2024-01-02
3614.4 PLN
TW1060011067461
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060011067462
2023-12-20
2024-01-02
2936.91 PLN
TW1060011067462
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060011067459
2023-12-20
2024-01-02
1522.61 PLN
TW1060011067459
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060011067470
2023-12-20
2024-01-02
300.22 PLN
TW1060011067470
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060011067471
2023-12-20
2024-01-02
163.88 PLN
TW1060011067471
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060011067465
2023-12-20
2024-01-02
874.57 PLN
TW1060011067465
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060011067466
2023-12-20
2024-01-02
533.86 PLN
TW1060011067466
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060011067468
2023-12-20
2024-01-02
392.63 PLN
TW1060011067468
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie