KRS 0000085362
NIP8550004332
REGON00078789100000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WOLINIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WOLINIE
Data rejestracji 08 lut 2002 (23 lata temu) 08 lut 2002
Data usunięcia 18 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ZAMKOWA, 5, WOLIN, 72-510, WOLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCHIWONA JANUSZEWICZ
Prokurent
2007-05-17
2008-08-04
PEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE JEJ DZIAŁALNOŚCI I UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI ORAZ WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W ZAKRESIE KOMPETENCJI PRZYZNANYCH Z MOCY USTAWY, W RAMACH MIESZANEJ REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ SPÓŁDZIELNI.
JÓZEF BOLESŁAW LACZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-08
2003-07-14
ZOFIA OLSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-08
2003-07-14
EDWARD ANTONI KRZEWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-08
2006-03-08
DANUTA KILANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-08
2007-06-20
MARIA LESZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-08
2008-10-30
IWONA JANUSZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-08
2003-07-14
STANISŁAW DOMINKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-08
2007-06-20
JAROSŁAW SZMIŁYK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-14
2003-12-09
KAZIMIERZ ANDRZEJ CUSKE
Członek Organu Nadzoru
2003-07-14
2003-12-09
IWONA KRYSTYNA KARMIŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-14
2007-06-20
LEONARD SOWIŃSKI
Likwidator
2009-04-24
2010-01-18
STANISŁAWA WIESŁAWA PRASIELSKA
Pełnomocnik
2008-08-04
2009-04-24
PEŁNOMOCNIK UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE JEJ DZIAŁALNOŚCI I UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI ORAZ WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W ZAKRESIE KOMPETENCJI PRZYZNANYCH Z MOCY USTAWY, W RAMACH MIESZANEJ REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ SPÓŁDZIELNI.
TOMASZ JANUSZ MICHAŁOWSKI
Pełnomocnik
2009-03-17
2009-04-24
PEŁNOMOCNIK MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI JEDYNIE WE WSPÓŁDZIAŁANIU I ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU (REPREZENTACJA ŁĄCZNA). PEŁNOMOCNIK NIE MA UPRAWNIENIA DO USTANAWIANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNICTW.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.
LEONARD SOWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-08
2003-12-09
ZOFIA BALIŃSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2002-02-08
2004-10-07
KAZIMIERZ ANDRZEJ CUSKE
PREZES ZARZĄDU
2003-12-09
2006-03-08
HELENA CHRÓST
ZASTĘPCA PREZESA
2004-10-07
2006-03-08
HELENA CHRÓST
PREZES ZARZĄDU
2006-03-08
2008-08-04
EDWARD ANTONI KRZEWIAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2006-03-08
2007-05-17
LEONARD SOWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-10-30
2009-04-24
DANUTA KILANOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2007-03-05
2007-05-17
PRZEMYSŁAW ROBERT KILANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-08-04
2008-10-30
2002-02-08
2009-04-24
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie