KRS 0000084554
REGON00045563400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH "METAL" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNIEWIDOMYCH "METAL"
Data rejestracji 11 lut 2002 (23 lata temu) 11 lut 2002
Data usunięcia 01 mar 2013 01 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres JANA KAZIMIERZA, 35/37, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2873Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTULI LEKKICHOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2875A PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI #2971Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO #3120A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3130Z PRODUKCJA IZOLOWANYCH DRUTÓW I PRZEWODÓW #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKBEATA ANNA SZEWCZUK
Likwidator
2012-10-10
2013-03-01
SŁAWOMIR KAZIMIERZ JEŻOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2002-07-24
JERZY LESZEK FONROBERT
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2002-07-24
DANUTA JÓZEFA KOPIAS
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2002-07-24
MAGDALENA GŁOWACKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2002-07-24
BARBARA KACPRZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2002-07-24
KAZIMIERZ FRANCISZEK DZIEDZIC
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2002-07-24
KRZYSZTOF MARIAN BRZEZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2002-07-24
ANDRZEJ MACIEJ GAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2002-07-24
JOLANTA WACŁAWA URBAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2004-05-20
GRAŻYNA ZOFIA WASILEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2004-05-20
DARIUSZ KACPRZYK
Pełnomocnik
2010-07-30
2012-10-10
REPREZENTACJA ŁĄCZNA SPÓŁDZIELNI NIEWIDOMYCH "METAL" W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU.
RYSZARD RYBARCZYK
Pełnomocnik
2010-07-30
2011-05-18
REPREZENTACJA ŁĄCZNA SPÓŁDZIELNI NIEWIDOMYCH "METAL" W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU.
BARBARA NIEMIEC
Pełnomocnik
2011-05-18
2012-10-10
REPREZENTACJA ŁĄCZNA SPÓŁDZIELNI NIEWIDOMYCH "METAL" W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW
KAZIMIERZ FRANCISZEK DZIEDZIC
PREZES ZARZĄDU
2006-12-19
2007-01-26
CEZARY PERZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-01-26
2007-07-27
MAREK JERZY ZATORSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-07-27
2008-10-24
KRZYSZTOF BARTOSZEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-10-24
2009-10-15
GRZEGORZ WOJDASIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-11
2002-04-22
ANDRZEJ WĘDZIŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH
2002-02-11
2002-04-22
TADEUSZ BĄDER
PREZES ZARZĄDU
2002-07-24
2003-10-08
WIESŁAW WINCENTY JERZ
PREZES ZARZĄDU
2003-10-08
2005-02-24
LECH FABROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-02-24
2006-12-04
IZABELLA ZIÓŁEK
PREZES ZARZĄDU
2006-12-04
2006-12-11
2002-02-11
2012-10-10
SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH "METAL"
A6/Polexport Kowno/Kowno
29 857,91 zł
10 450,27 zł
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2004 - 2006
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie