KRS 0000029093
REGON25002470000000
NazwaBUSINESS POWER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBUSINESS POWER SYSTEMS
Data rejestracji 19 lip 2001 (23 lata temu) 19 lip 2001
Data usunięcia 19 lut 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA KAZIMIERZA, 35/37, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKRZYSZTOF RYSZARD KONTEK
Wspólnik
2001-07-19
2001-10-05
1.200 UDZIAŁÓW 600000 PLN (SZEŚĆSET TYSIĘCY PLN)
"ARTAL INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-10-05
2008-02-19
1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600000 ZŁ
017197682
DARIUSZ SYLWESTER STĘPNIAK
Prokurent
2003-01-03
2008-02-19
SAMOISTNA
BARBARA EWA WIETLICKA
Powiernik
2003-04-03
2008-02-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ANDRZEJ KAZIMIERZ SZAWARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-07
2003-01-03
DARIUSZ KRZEMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-03
2008-02-19
KRZYSZTOF RYSZARD KONTEK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-19
2002-09-10
STANISŁAW ALEKSANDER LAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-19
2002-09-10
ANDRZEJ CHABEREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-19
2003-01-03
MACIEJ MAREK SMOLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-07
2002-09-10
MACIEJ MAREK SMOLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-10
2003-01-03
2001-07-19
2003-04-03
BUSINESS POWER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-19
2002-09-10
KONSTRUKTORSKA, 3A, WARSZAWA, 02-673, WARSZAWA, POLSKA
2002-09-10
2003-07-16
CHROŚCICKIEGO, 93/105, WARSZAWA, 02-414, WARSZAWA, POLSKA
2003-07-16
2005-09-02
JANA KAZIMIERZA, 64, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie