KRS 0000084085
NIP5830270056
REGON19056030300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH "WPRWIK" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH "WPRWIK"
Data rejestracji 24 sty 2002 (23 lata temu) 24 sty 2002
Data usunięcia 20 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres NARWICKA, 21 B, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 501300,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 501300,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5013
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCHEUGENIUSZ GLEGOŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-24
2003-07-09
ZBIGNIEW ADAM ŁOJEK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-24
2002-10-11
ZYGMUNT PERWEJNIS
Członek Organu Nadzoru
2002-01-24
2002-10-11
LESZEK SZYMANIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2009-07-15
MIECZYSŁAW ŚPIEWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-24
2021-10-20
BOŻENA MARIA ZIELIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-24
2003-07-09
ZBIGNIEW BLASZKE
Członek Organu Nadzoru
2002-01-24
2003-07-09
BRUNON KOBIELA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-09
2015-11-12
MARIAN BOGUSŁAW DOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-09
2021-10-20
MICHAŁ KAMIL BIELECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-09
2016-07-01
ALEKSANDRA ELŻBIETA SKARBEK
Prokurent
2002-01-24
2002-10-11
PROKURA ŁĄCZNA
JADWIGA GERTRUDA GONERA
Prokurent
2002-01-24
2002-10-11
PROKURA ŁĄCZNA
ZYGMUNT PERWEJNIS
Prokurent
2002-10-11
2007-01-26
SAMOISTNA
BOŻENA ZIELIŃSKA
Prokurent
2007-01-26
2013-09-17
SAMOISTNA
GRZEGORZ JAROSŁAW TUREK
Likwidator
2013-09-17
2021-10-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ALICJA JANINA MAZUR NAGÓRKA
PREZES ZARZĄDU
2002-01-24
2011-11-02
KAROL KAŹMIERCZAK
PREZES ZARZĄDU
2011-11-02
2013-06-20
2002-01-24
2013-09-17
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH "WPRWIK" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-01-24
2005-08-04
NARWICKA, 17, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie