KRS 0000083081
NIP6271010462
REGON27263084200000
NazwaGRUPA HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaGRUPA HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 21 sty 2002 (23 lata temu) 21 sty 2002
Data usunięcia 16 mar 2020 16 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. SKŁADOWA, 17, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6271010462
data rejestracji 02 sie 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 kwi 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJAN CZESŁAW PIOTROWSKI
reprezentant
JAN CZESŁAW PIOTROWSKI
Beneficjent
JAN CZESŁAW PIOTROWSKI
Wspólnik
2002-01-21
2020-03-16
EUGENIUSZ PAWEŁ SOWA
Wspólnik
2002-01-21
2004-01-30
WITOLD BOGDAN SZTAJNERT
Wspólnik
2002-01-21
2017-05-19
KRZYSZTOF WIESŁAW KACZAŁKO
Wspólnik
2002-01-21
2006-01-24
JACEK PIOTR SZULC
Wspólnik
2002-01-21
2004-01-30
EWA IRENA PIOTROWSKA
Wspólnik
2017-05-19
2020-03-16
Wspólnik
2019-01-11
2020-03-16
38175281600000
JAN CZESŁAW PIOTROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
EUGENIUSZ PAWEŁ SOWA
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-21
2003-10-13
WITOLD BOGDAN SZTAJNERT
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-21
2017-05-19
JACEK PIOTR SZULC
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-21
2003-10-13
KRZYSZTOF WIESŁAW KACZAŁKO
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-21
2006-01-24
JAN CZESŁAW PIOTROWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-21
2020-03-16
EWA IRENA PIOTROWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2017-05-19
2020-03-16
Członek Organu Reprezentacji
2019-01-11
2020-03-16
38175281600000
2002-01-21
2004-01-30
"OMNIBUS - DETAL" SKLEPY MOTORYZACYJNE, KACZAŁKO, PIOTROWSKI, SOWA, SZTAJNERT, SZULC - GRUPA "OMNIBUS" SPÓŁKA JAWNA
2004-01-30
2006-01-24
OMNIBUS GRUPA HANDLOWA, KACZAŁKO, PIOTROWSKI, SZTAJNERT SPÓŁKA JAWNA
2006-01-24
2017-12-11
OMNIBUS GRUPA HANDLOWA, PIOTROWSKI, SZTAJNERT SPÓŁKA JAWNA
2017-12-11
2019-01-11
GRUPA HANDLOWA PIOTROWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA
2002-01-21
2011-08-29
PARKOWA - TEREN WPKIW, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
2011-08-29
2018-03-28
WINCENTEGO JANASA, 15, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie