KRS 0000083058
NIP6272300340
REGON27612626000000
NazwaWESTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaWESTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 18 sty 2002 (23 lata temu) 18 sty 2002
Data usunięcia 01 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WINCENTEGO JANASA, 15, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6272300340
data rejestracji 28 sie 1998
status Czynny
15105012431000009031231831
INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12
ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA
37105012431000009031231823
INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12
ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYEWA BARBARA SZTAJNERT
Beneficjent
WITOLD BOHDAN SZTAJNERT
Beneficjent
EWA BARBARA SZTAJNERT
reprezentant
JAN CZESŁAW PIOTROWSKI
Wspólnik
2002-01-18
2003-02-26
EUGENIUSZ PAWEŁ SOWA
Wspólnik
2002-01-18
2003-02-26
WITOLD BOGDAN SZTAJNERT
Wspólnik
2002-01-18
2018-08-01
JACEK PIOTR SZULC
Wspólnik
2002-01-18
2003-02-26
EWA BARBARA SZTAJNERT
Wspólnik
2003-02-26
2018-08-01
EWA BARBARA SZTAJNERT
Prokurent
2002-01-18
2003-02-26
PROKURA SAMOISTNA
EWA BARBARA SZTAJNERT
Beneficjent
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA
WITOLD BOHDAN SZTAJNERT
Beneficjent
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2017-12-29
2018-08-01
36871894000000
EUGENIUSZ PAWEŁ SOWA
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-18
2003-02-26
WITOLD BOGDAN SZTAJNERT
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-18
2018-08-01
JAN CZESŁAW PIOTROWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-18
2003-02-26
JACEK PIOTR SZULC
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-18
2003-02-26
EWA BARBARA SZTAJNERT
Członek Organu Reprezentacji
2003-02-26
2018-08-01
2002-01-18
2003-02-26
WES-TRANS TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA PIOTROWSKI, SOWA, SZTAJNERT, SZULC -GRUPA "OMNIBUS" SPÓŁKA JAWNA
2003-02-26
2017-12-29
WES-TRANS TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA EWA SZTAJNERT I SPÓŁKA - GRUPA OMNIBUS SPÓŁKA JAWNA
2002-01-18
2006-06-23
OPOLSKA, 21, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
2006-06-23
2011-07-19
PARKOWA TEREN WPKIW, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie