KRS 0000082906
NIP7792137467
REGON63983035600000
Nazwa"EGRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEGRON
Data rejestracji 06 lut 2002 (23 lata temu) 06 lut 2002
Data usunięcia 23 kwi 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZIĘBICKA, 35, POZNAŃ, 60 - 164, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4609500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2002-02-06
2002-05-10
616 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 308.000,- ZŁ.
57083624000000
EUGENIUSZ EUZEBIUSZ MAKOWSKI
Wspólnik
2002-07-02
2005-12-07
1639 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 819.500,00 ZŁ.
Wspólnik
2005-12-07
2009-04-23
1.693 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 846.500,00 ZŁ.
01742797500000
Wspólnik
2002-02-06
2002-07-02
1639 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 819500 ZŁ.
57034930400000
GRONTMIJ WATER & WASTE OPERATIONS B. V.
Wspólnik
2002-02-06
2009-04-23
7.526 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.763.000,00 PLN
MACIEJ EDWARD CHRZANOWSKI
Prokurent
2004-01-07
2008-07-23
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR GŁOGOWSKI
Likwidator
2008-07-23
2009-04-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W TEN SPOSÓB, ŻE PREZES ZARZĄDU MOŻE W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
MACIEJ EDWARD CHRZANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-06
2004-01-07
FOPPE THEODOOR TIEGELAAR
PREZES ZARZĄDU
2004-01-07
2008-07-23
2002-02-06
2008-07-23
"EGRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie