KRS 0000081607
NIP6111020173
REGON23030511200000
NazwaSUMMIT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSUMMIT COMPANY
Data rejestracji 16 sty 2002 (23 lata temu) 16 sty 2002
Data usunięcia 15 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRZEGOWA, 105A, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1168000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#14 PRODUKCJA ODZIEŻY #1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA"SUMMIT SPÓŁKA AKCYJNA"
Wspólnik
2002-01-16
2004-03-19
1.168 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.168.000,00 ZŁ (JEDEN MILION STO SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY)
270516929
MIEJSKA KOLEJ LINIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2004-03-19
2006-10-31
1167 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.167.000,00 ZŁ.
230414640
BOGDAN WIATRAK
Wspólnik
2006-10-31
2012-01-18
1.168 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.168.000 ZŁ
EUGENIUSZ FILIP DEDEK
Wspólnik
2012-01-18
2023-11-15
596 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 596 000,00 ZŁ(PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PIOTR JAN MARCINKOWSKI
Wspólnik
2012-01-18
2023-11-15
456 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 456 000,00 ZŁ(CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
EUGENIUSZ FILIP DEDEK
Prokurent
2013-08-02
2023-11-15
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU , GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM Z TYM , ŻE W SPRAWACH PRACOWNICZYCH I DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 10.000 ZŁOTYCH WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA.
RYSZARD LECH WARECKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-16
2003-03-03
RADOSŁAW TADEUSZ SPRUNG
PREZES ZARZĄDU
2003-03-03
2006-10-31
BOGDAN WIATRAK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-09
2013-08-02
2002-01-16
2006-10-31
AW KARPACZ ZŁOTÓWKA-SKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-16
2003-03-03
WPK I W (OŚRODEK HARCERSKI), CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
2003-03-03
2004-03-19
AL. HARCERSKA, 3B, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
2004-03-19
2006-10-31
RACŁAWICKA, 20, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie