KRS 0000042944
NIP6272425596
REGON27764116400000
NazwaKRYWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKRYWAŃ
Data rejestracji 27 wrz 2001 (23 lata temu) 27 wrz 2001
Data usunięcia 17 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ARMII KRAJOWEJ, 9, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #1821Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH #1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #1823Z PRODUKCJA BIELIZNY #1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5248D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH #6021C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMARTUR HAJZER
Wspólnik
2001-09-27
2004-02-11
48 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ
CECYLIA MARIA KUKUCZKA
Wspólnik
2001-09-27
2004-04-27
48 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ
JANUSZ MAJER
Wspólnik
2001-09-27
2014-07-07
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00 ZŁ
RYSZARD LECH WARECKI
Wspólnik
2001-09-27
2015-03-13
199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF MAJER
Wspólnik
2004-04-27
2014-07-07
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
ANTON MAREK BONIAKOVSKI
Wspólnik
2018-12-21
2023-01-17
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
TERESA HELENA STRUŻEK
Wspólnik
2015-03-13
2018-12-21
199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99,500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
JANUSZ MAJER
PREZES ZARZĄDU
2001-09-27
2007-09-17
RYSZARD LECH WARECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-12-30
2007-09-17
KAROL WARECKI
PREZES ZARZĄDU
2007-09-17
2015-03-13
TERESA HELENA STRUŻEK
PREZES ZARZĄDU
2015-03-13
2018-12-21
ANTON MAREK BONIAKOVSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-12-21
2023-01-17
2001-09-27
2004-02-11
WPKIW (OŚRODEK HARCERSKI), CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
2004-02-11
2013-06-26
RACŁAWICKA, 20, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA
2013-06-26
2016-09-22
ARMII KRAJOWEJ, 10, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie