KRS 0000081521
REGON47083726000000
Nazwa"AUTO-VICTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAUTO-VICTOR
Data rejestracji 15 sty 2002 (23 lata temu) 15 sty 2002
Data usunięcia 31 sie 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUFOROWA, 34, WROCŁAW, 52-131, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANATOMASZ LAMENTOWSKI
Wspólnik
2002-01-15
2005-08-31
290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29 000 (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY)
LESZEK KAJAK
Wspólnik
2002-01-15
2005-08-31
290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29 000 (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ZBIGNIEW JAN KARAŚ
Wspólnik
2002-01-15
2005-08-31
290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29 000 (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
STANISŁAW KONIECZNY
Wspólnik
2002-02-27
2005-08-31
290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.000 (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JACEK PIOTR FISCHER
Powiernik
2002-09-06
2005-08-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES - KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE ORAZ NIE BĘDĄCY PREZESEM LUB WICEPREZESEM DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN Z NICH Z PROKURENTEM
STANISŁAW KONIECZNY
PREZES ZARZĄDU
2002-01-15
2005-08-31
MARIAN EDWARD GANICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-15
2005-08-31
2002-01-15
2005-08-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-15
2005-08-31
"AUTO-VICTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-15
2005-08-31
BUFOROWA, 34, WROCŁAW, 52-131, WROCŁAW, POLSKA
2002-01-15
2005-08-31
5170A - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie